Entreprise : SCI SAINT NICOLAS - SIREN 490 292 463
Identité
(Entreprise radiée le 21/02/2023)
Dénomination
SCI SAINT NICOLAS
SIREN (siège)
490 292 463
Date d'immatriculation au RNE
22/05/2006
Fermeture de l'établissement - 49029246300026
- Date d'effet de la fermeture : 10/12/2020
Fermeture de l'établissement - 49029246300018
- Date d'effet de la fermeture : 27/06/2011
Date de fin de la personne morale
21/05/2096
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
14 RUE TORRICELLI 75017 PARIS 17 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Merle FABRICE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1968
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Tagmi BEN-HAMAR
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1967
Commune de résidence
Arnouville
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/06/2006
Siret
49029246300026
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La propriété la gestion et plus généralement l'exploitation par bail location ou tout autre forme d'un immeuble que la société propose d'acquérir.
Adresse
14 RUE 14 rue Torricelli
75017 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/06/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/2006
Siret
49029246300018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
13 RUE DE L EAURIETTE
95320 , SAINT-LEU-LA-FORET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2011D0497817
Date d'ajout
21/02/2023
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 10-02-2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2011D049786
Date d'ajout
05/10/2021
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 10-12-2020, JOURNAL PUBLICATEUR : Le Nouvel Economiste DU : 24-09-2021, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
07/10/2011
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).