Entreprise : AIKO - SIREN 490 212 982
Identité
Dénomination
AIKO
SIREN (siège)
490 212 982
Date d'immatriculation au RNE
16/06/2006
Début d’activité
23/05/2006
Date de fin de la personne morale
15/06/2105
Date de clôture
31/08
Date de la première clôture
31/12/2006
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Dégustation et vente de produits régionaux sans préparation, vente à emporter, salon de thé, sandwicherie, saladerie
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
96 RUE PIERRE DEMOURS 75017 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Cohen FELIX-GERARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1951
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Cohen GUILLAUME
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1982
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/05/2006
Siret
49021298200014
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Dégustation et vente de produits régionaux sans préparation, vente à emporter, salon de thé, sandwicherie, saladerie
Adresse
96 RUE PIERRE DEMOURS
75017 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
11/12/2018
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE Paris EN DATE DU 11/12/2018 A PRONONCE LA FAILLITE PERSONNELLE DE M. Guillaume Cohen POUR UNE DUREE DE 8 ANS SOUS LE NUMERO P201303803
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
19/12/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 19/12/2014 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro P201303803 désigne liquidateur SELARL Montravers Yang-Ting en la personne de Me Marie-Hélène Montravers 11 boulevard de Sébastopol 75001 Paris, maintient M. Michel Crépet, juge commissaire,
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
13/06/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 12/06/2014 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 17/06/2014, soit jusqu'au 17/12/2014
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
17/12/2013
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 17/12/2013 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P201303803 date de cessation des paiements le 17/06/2012, et a désigné juge commissaire : M. Michel Crepet, administrateur : SCP Thévenot-Perdereau-Manière prise en la personne de Maître Perdereau 42 rue de Lisbonnes 75008 Paris, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELARL Montravers Yang-Ting prise en la personne de Maître Marie-Hélène Montravers 11 Boulevard de Sébastopol 75001 Paris, et a ouvert une période d'observation expirant le 17/06/2014, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
25/02/2008
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 15-01-2008
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).