Entreprise : ABM IMMOBILIER - SIREN 490 170 875
Identité
Dénomination
ABM IMMOBILIER
SIREN (siège)
490 170 875
Date d'immatriculation au RNE
19/05/2006
Date de fin de la personne morale
18/05/2105
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
27 RUE ALFRED KASTLER 76130 MONT-SAINT-AIGNAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELAPLACE JEAN-MICHEL , ANDRE , PAUL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1950
Commune de résidence
Rouen
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
10/05/2006
Siret
49017087500028
Enseigne
ABM IMMOBILIER
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Administration de biens activité de syndic de copropriété agence immobilière rédaction d'actes création achat vente location soit comme preneuse soit comme bailleresse la mise ou la prise en gérance de tous fonds ayant en tout ou partie le même objet
Adresse
27 RUE 27 rue Alfred Kastler
76130 , Mont-Saint-Aignan - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2007
Siret
49017087500036
Enseigne
AGIR INVEST
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Activité principale
Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Adresse
31 RTE DE CONCHES
27000 , EVREUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/02/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/05/2006
Siret
49017087500010
Enseigne
AGIR INVEST
Code APE
703A
Adresse
44 RUE EDOUARD FORTIER
76130 , MONT-SAINT-AIGNAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15152
Date d'ajout
27/12/2018
Description
Radiation du RCS le 27/12/2018 avec effet au 19/06/2015
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5074
Date d'ajout
18/06/2012
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 20/04/2012 avec cessation d'activité à compter rétroactivement du 01/01/2008 Liquidateur : DELAPLACE Jean-Michel, André, Paul Fin des fonctions du gérant : PICARD François Le siège de la liquidation est fixé 144 bis rue du Champ des Oiseaux 76000 Rouen Journal d'annonces légales : L'union agricole du 31/05/2012
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).