Entreprise : SCCV DE LA RESIDENCE D ALIENOR - SIREN 490 127 800
Identité
Dénomination
SCCV DE LA RESIDENCE D ALIENOR
SIREN (siège)
490 127 800
Date d'immatriculation au RNE
17/05/2006
Date de fin de la personne morale
16/05/2105
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
55 RUE SAINTE-ANNE 75002 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
THOMAS JEAN-LOUIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1952
Commune de résidence
LAVAL
Dénomination
L'ACROPOLE
Qualité
Autre
Commune de résidence
La Chapelle Saint Aubin
Dénomination
F0NCIERE ET DEVELOPPEMENT
Qualité
Autre
Commune de résidence
Le Mans
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/05/2011
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
20/04/2006
Siret
49012780000020
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ACQUISITION PAR VOIE D'ACHAT OU D'APPORT DE TOUS IMMEUBLES ET LA CONSTRUCTION SUR CEUX-CI DE TOUS BIENS DE TOUTES DESTINATIONS LA VENTE EN TOTALITE OU PAR LOTS DE CES BIENS A TERME EN ETAT FUTUR D'ACHEVEMENT OU APRES ACHEVEMENT
Adresse
55 RUE SAINTE-ANNE
75002 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/06/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/04/2006
Siret
49012780000012
Code APE
701D
Adresse
5 RUE DE LA HALLE AUX TOILES
72000 , LE MANS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2007D0302910
Date d'ajout
18/06/2024
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 06-06-2024 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS A PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF. ARTICLE R. 123-129-1° DU CODE DE COMMERCE.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
16/05/2011
Description
Jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 05-05-2011 a prononcé la liquidation judiciaire fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 28/03/2011. Désigne Me Pellegrini Gilles en qualité de liquidateur judiciaire. Désigne Mme Soriano Cécile en qualité de juge-commissaire et Mme Jeanne Drevet en qualité de juge-commissaire suppléant. Dit que la procédure de liquidation judiciaire se poursuivra sous le régime général. Impartit aux créanciers un délai de deux mois pour effectuer leurs déclarations de créances à compter de la publication de la présente décision au BODACC.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
06/06/2007
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).