Entreprise : SARL A S E C - SIREN 490 094 075
Identité
Dénomination
SARL A S E C
SIREN (siège)
490 094 075
Date d'immatriculation au RNE
15/05/2006
Date de fin de la personne morale
14/05/2056
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
15 RUE DU FORT MAHON 62870 GOUY-SAINT-ANDRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUQUENOY MICHEL , MAURICE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1951
Commune de résidence
Berck
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/05/2007
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/04/2006
Siret
49009407500010
Code APE
702C
Origine du fonds
Création
Activité principale
La location en meublé, la location en non meublé, la propriété, l'entretien, l'administration et l'exploitation par bail ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis et plus généralement toutes opérations industrielles commerciales et financières mobilières et immobilières pouvant également se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes ; la participation de la société par tous moyens à toutes entreprises ou sociétés créées ou à crééer pouvant se rattacher à l'objet social
Adresse
15 RUE 15 rue du Fort Mahon
62870 , Gouy-Saint-André - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
20/11/2008
Description
radiation suite à la clôture de la procédure pour insuffisance d'actifs
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
20/11/2008
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs : Jugement du Tribunal de Commerce de Boulogne S/Mer du 19/11/2008 prononçant la clôture pour insuffisance d'actif.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
11/10/2007
Description
- Date de cessation d'activité : 16/05/2007. - Précision sur le sort du fonds : Disparition du fonds.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
11/10/2007
Description
: Cessation totale d'activité avec maintien provisoire de l'immatriculation au RCS pour les besoins de la procédure de liquidation judiciaire
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
18/05/2007
Description
(Procédures collectives) : Jugement du Tribunal de Commerce de BOULOGNE S/MER du 16/05/2007 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Cessation des paiements en date du 10/05/2007. Juge Commissaire : Monsieur JORDY Hervé Juge Commissaire suppléant : Monsieur BEUFE Pascal Liquidateur : SELARL SOINNE 57 Boulevard Mariette 62200 BOULOGNE SUR MER lequel exercera également les fonctions dévolues au mandataire judiciaire.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).