Entreprise : SCI G.M.G TECK - SIREN 490 004 280
Identité
Dénomination
SCI G.M.G TECK
SIREN (siège)
490 004 280
Date d'immatriculation au RNE
09/05/2006
Début d’activité
24/04/2006
Date de fin de la personne morale
08/05/2105
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
Acquisition, gestion, administration de biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
25000 EUR
Adresse du siège
RUE DE ROMAY 71600 VOLESVRES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GORDAT GERALD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1981
Commune de résidence
Paray-le-Monial
Nom, Prénom(s)
MANSUY PIERRE-EMMANUEL , RENE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1982
Commune de résidence
Volesvres
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
24/04/2006
Siret
49000428000023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, gestion, administration de biens immobiliers
Autres Activités
Acquisition, gestion, administration de biens immobiliers
Adresse
RUE DE ROMAY
71600 , VOLESVRES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
23 Rue de Romay
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/02/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/04/2006
Siret
49000428000015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
7 B RUE DE LA CROIX
71600 , PARAY-LE-MONIAL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/001732
Date d'ajout
01/04/2019
Description
Modification relative aux dirigeants : GORDAT Gérald nom d'usage : GORDAT Gérald n'est plus gérant MANSUY Pierre-Emmanuel René nom d'usage : MANSUY Pierre-Emmanuel devient gérant GORDAT Daniel Marie nom d'usage : GORDAT Daniel n'est plus Associé DUMONTET Jacqueline nom d'usage : GORDAT Jacqueline n'est plus Associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/001732
Date d'ajout
01/04/2019
Description
Transfert du siège social et du principal établissement du 7 BIS Rue de la Croix 71600 PARAY-LE-MONIAL au 23 Rue de Romay 71600 VOLESVRES à compter du 13/02/2019
Numéro d'observation
F19/001732
Date d'ajout
01/04/2019
Description
Modification du domicile personnel de dirigeants : Monsieur MANSUY Pierre-Emmanuel Ancienne Adresse : 20 Rue de Payerne 71600 PARAY-LE-MONIAL Nouvelle Adresse : 23 Rue de Romay 71600 VOLESVRES
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).