Entreprise : ANSYL - SIREN 489 989 053
Identité
(Entreprise radiée le 15/09/2018)
Dénomination
ANSYL
SIREN (siège)
489 989 053
Date d'immatriculation au RNE
11/05/2006
Date de fin de la personne morale
10/05/2105
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
45250 EUR
Adresse du siège
15 AV DE LA LIBERTE 44730 SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
THARON PLAGE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CARRILLO-GARCIA ANDRES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1959
Commune de résidence
La Bernerie-en-Retz
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/03/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/04/2006
Siret
48998905300017
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Activité principale
Hôtels et hébergement similaire
Adresse
119 BD DE L'OCEAN
44730 , SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
THARON PLAGE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/05/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
18/05/2006
Siret
48998905300025
Nom commercial
L'EMPREINTE
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
la prise de participation dans touts sociétés et entreprises commerciales industrielles financières libérales mobilières et immobilières gestion de titres sociaux
Adresse
15 AV Tharon Plage 15 avenue de la Liberté
44730 , Saint Michel Chef Chef - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
THARON PLAGE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
15/09/2018
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 31-05-2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
15/09/2018
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 31-05-2018, JOURNAL PUBLICATEUR : L'INFORMATEUR JUDICIAIRE DU : 29-06-2018, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
25/06/2013
Description
L'ACTIVITE AGENCE IMMOBILIERE EST UNE ACTIVITE REGLEMENTEE. SITOT MENTIONNEE SUR LE KBIS, SON MAINTIEN EST TRIBUTAIRE DE LA FOURNITURE AU GREFFE DE LA COPIE DE LA PIECE DELIVREE PAR L'AUTORITE COMPETENTE
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
26/02/2009
Description
080020090226 ********* Augmentation de capital Date d'effet de la formalité: 13/02/2009 Changement de capital social de : 25000.00 EUR en : 56550.00 EUR
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise inscrite précédemment auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Nantes a été ratt achée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribu nal de Commerce de Saint-Nazaire par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
29/06/2006
Description
310020060629 ********* Mise en activité suite achat avec AP Date d'effet de la formalité: 18/05/2006 ... nouvelle activité : BAR HOTEL RESTAURANT Achat au prix de : 215000.00 EUR Vendeur : LES SABLES D'OR PREDECESSEUR : SARL LES SABLES D'OR ; N° Insee : 392105490.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).