Entreprise : ALMENSA - SIREN 489 969 683
Identité
Dénomination
ALMENSA
SIREN (siège)
489 969 683
Date d'immatriculation au RNE
05/05/2006
Début d’activité
12/04/2006
Date de fin de la personne morale
04/05/2105
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
Acquisition,exploitation par bail ou autrement et la cession eventuelle de tous immeubles,biens et droits immobiliers,édification...
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
PL DU VALLAT 43450 BLESLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FERRARO JEAN-PHILIPPE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1962
Commune de résidence
Blesle
Nom, Prénom(s)
FLEOUTER LAURENCE , VALERIE
Nom d'usage
FERRARO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1965
Commune de résidence
Blesle
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
12/04/2006
Siret
48996968300015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition,exploitation par bail ou autrement et la cession eventuelle de tous immeubles,biens et droits immobiliers,édification...
Autres Activités
Acquisition,exploitation par bail ou autrement et la cession eventuelle de tous immeubles,biens et droits immobiliers,édification...
Adresse
PL DU VALLAT
43450 , BLESLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F20/004549
Date d'ajout
15/10/2020
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce du Puy en Velay en date du 15/10/2020 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/004539
Date d'ajout
15/10/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce du Puy en Velay en date du 15/10/2020 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F18/002006
Date d'ajout
19/04/2018
Description
Par ordonnance en date du 14/03/2018, le Président du Tribunal de Commerce du Puy en Velay, a désigné, à effet du 1er octobre 2014, liquidateur judiciaire : SELARL MANDATUM prise en la personne de Maître Raphaël PETAVY 10 Rue De la Ronzade 43000 LE PUY-EN-VELAY en remplacement du mandataire de justice précédemment désigné.
Numéro d'observation
F12/001527
Date d'ajout
10/04/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce du Puy en Velay en date du 06/04/2012 arrêtant le jugement d'arrêt de plan par cession.
Numéro d'observation
F12/001508
Date d'ajout
06/04/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce du Puy en Velay en date du 06/04/2012 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur-judiciaire : Maître PETAVY Raphael 10 RUE DE LA RONZADE 43000 LE PUY-EN-VELAY
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
27/01/2012
Description
Ordonnance Président du 17-01-2012 nommant Mmme Nelly ISSARTEL en qualité de Juge Commissaire en remplacement de Mr Michel MIGNOT.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
07/10/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce du PUY EN VELAY du 07/10/2011 arrêtant le plan de redressement de l'entreprise. Commissaire à l'exécution du plan : Maître Raphael PETAVY 10 Rue de la Ronzade 43000 LE PUY EN VELAY
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
23/09/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce du PUY EN VELAY du 23/09/2011 prolongeant la période d'observation jusqu'au 09/10/2011.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
25/03/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce du PUY EN VELAY du 25/03/2011 prolongeant la période d'observation jusqu'au 09/09/2011.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
08/10/2010
Description
Jugement du Tribunal de Commerce du PUY EN VELAY du 08/10/2010 prolongeant la période d'observation jusqu'au 09/04/2011.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
09/04/2010
Description
Jugement du Tribunal de Commerce du PUY EN VELAY du 09/04/2010 étendant la procédure de redressement judiciaire de la SARL FERRARO à la SCI ALMENSA Ce jugement a prononcé la confusion de leur patrimoine actif et passif. Fin de la période d'observation : 09/10/2010. Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 15/02/2010. Juge Commissaire : Monsieur Michel MIGNOT Mandataire Judiciaire : Maître Raphael PETAVY 10 Rue de la Ronzade 43000 LE PUY EN VELAY.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).