Entreprise : SCI MARMILU - SIREN 489 952 192
Identité
(Entreprise radiée le 28/02/2019)
Dénomination
SCI MARMILU
SIREN (siège)
489 952 192
Date d'immatriculation au RNE
03/05/2006
Fermeture de l'établissement - 48995219200024
- Date d'effet de la fermeture : 30/11/2018
Fermeture de l'établissement - 48995219200016
- Date d'effet de la fermeture : 01/11/2011
Date de fin de la personne morale
02/05/2105
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
300 EUR
Adresse du siège
277 RUE DE BEAUREGARD 34980 SAINT-GELY-DU-FESC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GIRARD VINCENT , YVES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1970
Commune de résidence
Saussan
Nom, Prénom(s)
SELLIER AGATHE , BRIGITTE , NADIA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1969
Commune de résidence
CLARET
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/11/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/04/2006
Siret
48995219200016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
37 CHE DE LA COSTE
34270 , CLARET - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES EMBRUSCALLES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/11/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
14/04/2006
Siret
48995219200024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat vente et location de biens immobiliers
Adresse
277 RUE 277 rue de Beauregard
34980 , Saint-Gely-du-Fesc - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5852
Date d'ajout
28/02/2019
Description
Radiation du RCS le 28/02/2019 avec effet au 30/11/2018 Au lieu du siège social - Suppression du fonds Clôture des opérations de liquidation
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5851
Date d'ajout
28/02/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 30/11/2018 Liquidateur : GIRARD Vincent Yves Le siège de la liquidation est fixé à : 8 allée des Cévennes 34570 Saussan Journal d'annonces légales : Hérault Juridique et Economique en date du 29/11/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).