Entreprise : SCI DES MOULINS DE PARIS - SIREN 489 929 018
Identité
(Entreprise radiée le 22/04/2020)
Dénomination
SCI DES MOULINS DE PARIS
SIREN (siège)
489 929 018
Date d'immatriculation au RNE
09/05/2006
Fermeture de l'établissement - 48992901800013
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2019
Date de fin de la personne morale
08/05/2105
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2007
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
1 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS 8 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARDIN PIERRE-RENE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1957
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MEHRDAD ROXANE
Nom d'usage
BARDIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1961
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SCI VESPERALE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
10/04/2006
Siret
48992901800013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ACQUISITION, CONSTRUCTIONS AMENAGEMENT GESTION LOCATION TOUTES OPERATION FINANCIERES OU IMMOBILIERES
Adresse
1 RUE 1 rue du Fbg St Honore
75008 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2006D0235613
Date d'ajout
22/04/2020
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 04-12-2019, JOURNAL PUBLICATEUR : Affiches Parisiennes DU : 07-02-2020, adresse de liquidation : au siège social
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2006D0235618
Date d'ajout
22/04/2020
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 31-12-2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).