Entreprise : COMTE DE FROULAY - SIREN 489 900 290
Identité
Dénomination
COMTE DE FROULAY
SIREN (siège)
489 900 290
Date d'immatriculation au RNE
04/05/2006
Début d’activité
01/11/2017
Date de fin de la personne morale
03/05/2105
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
6 RUE DES CYTISES 53300 AMBRIERES-LES-VALLEES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MESLAY ANTOINE , DOMINIQUE , GILLES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1958
Commune de résidence
Ambrières-les-Vallées
Nom, Prénom(s)
BARRE SYLVAINE , MICHELLE , DENISE
Nom d'usage
MESLAY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1964
Commune de résidence
Ambrières-les-Vallées
Dénomination
SCI ANSY
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Ambrières-les-Vallées
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/2017
Siret
48990029000029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
6 RUE DES CYTISES
53300 , AMBRIERES-LES-VALLEES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/11/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/04/2006
Siret
48990029000011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
22 RUE DU CARDINAL SUHARD
53000 , LAVAL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5883
Date d'ajout
01/12/2017
Description
Modification relative aux associés à compter du 23/10/2017 : Partant : TIME (SA), Associé indéfiniment responsable Partant : ISV (SARL), Associé indéfiniment responsable Modification relative aux dirigeants et non dirigeants à compter du 23/10/2017 Partant : TIME (SA), Gérant Partant : ISV (SARL), Gérant Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 01/11/2017 : Ancienne adresse : 22 rue du Cardinal Suhard 53000 Laval Nouvelle adresse : 6 rue des Cytises 53300 Ambrières-les-Vallées Journal d'annonces légales : Haut Anjou en date du 03/11/2017
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).