Entreprise : ALDALAU - SIREN 489 897 389
Identité
(Entreprise radiée le 02/12/2022)
Dénomination
ALDALAU
SIREN (siège)
489 897 389
Date d'immatriculation au RNE
04/05/2006
Date de fin de la personne morale
03/05/2105
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1010 EUR
Adresse du siège
LES CHALMES 63300 ESCOUTOUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DAVID ALEXANDRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1978
Commune de résidence
ESCOUTOUX
Nom, Prénom(s)
SAINT ROCH MARTINE , GILBERTE , FRANCOISE
Nom d'usage
DAVID
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1954
Commune de résidence
ESCOUTOUX
Nom, Prénom(s)
DAVID JEAN-PIERRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1953
Commune de résidence
ESCOUTOUX
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/11/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/04/2006
Siret
48989738900016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'ACHAT ET LA GESTION SOUS TOUTES SES FORMES D'UN IMMEUBLE à THIERS (63300) 2 AVENUE VOLTAIRE
Adresse
LES CHALMES
63300 , ESCOUTOUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
23628
Date d'ajout
02/12/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 07/11/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
05/05/2022
Description
Dissolution à compter du 30/04/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/04/2022, liquidateur : DAVID JEAN-PIERRE, siège de la liquidation : LES CHALMES 63300 Escoutoux
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Thiers ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Clermont-Ferrand décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).