Entreprise : SAS 117 - SIREN 489 881 144
Identité
Dénomination
SAS 117
SIREN (siège)
489 881 144
Date d'immatriculation au RNE
28/04/2006
Début d’activité
01/06/2006
Date de fin de la personne morale
27/04/2105
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
La prise de participations directes ou indirectes, par acquisition d'actions, de parts sociales, de valeurs mobilières ou d'obligations, ainsi que la prise de participations par apport ou souscription au capital social de toutes sociétés, existantes ou à créer; La réalisation de toutes opérations mobilières, immobilières et financières, l'emploi de fonds et valeurs ; La participation de la Société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt économique ou de location-gérance.
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
33 RUE DE SELLE 59730 SOLESMES FRANCE
Représentants
Nom, Prénom(s)
GHIENNE JEAN-MARCEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1969
Commune de résidence
Le Touquet-Paris-Plage
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/2006
Siret
48988114400021
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
La prise de participations directes ou indirectes, par acquisition d'actions, de parts sociales, de valeurs mobilières ou d'obligations, ainsi que la prise de participations par apport ou souscription au capital social de toutes sociétés, existantes ou à créer; La réalisation de toutes opérations mobilières, immobilières et financières, l'emploi de fonds et valeurs ; La participation de la Société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt économique ou de location-gérance.
Adresse
33 RUE DE SELLE
59730 , SOLESMES - FRANCE
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/01/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/05/2006
Siret
48988114400013
Code APE
8623Z - Pratique dentaire
Activité principale
Pratique dentaire
Adresse
3 RUE DE SELLE
59730 , SOLESMES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
729
Date d'ajout
15/02/2010
Description
Transfert du siège social à compter du 04/01/2010 : Ancienne adresse : 3 RUE DE SELLE 59730 SOLESMES Nouvelle adresse : 33 rue de Selle 59730 Solesmes Transfert de l'établissement principal à compter du 04/01/2010 : Ancienne adresse : 3 RUE DE SELLE 59730 SOLESMES Nouvelle adresse : 33 rue de Selle 59730 Solesmes
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de cambrai ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Douai. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Douai décliné toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
235
Date d'ajout
08/02/2007
Description
Mise en activité de la société à compter du 01/06/2006 adressé de l'établissement : 3 rue de selle 59730 Solesmes
Numéro d'observation
1660
Date d'ajout
02/10/2006
Description
Changement de date de clôture du premier exercice social 30.09.2007 au lieu du 30.09.2006 Date d'effet : 08/09/2006
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Cession du cabinet dentaire libéral de Mr Ghienne Jean-marcel à la Selarl dont il est associé unique
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).