Entreprise : PARO-ENDO - SIREN 489 839 316
Identité
Dénomination
PARO-ENDO
SIREN (siège)
489 839 316
Date d'immatriculation au RNE
27/04/2006
Début d’activité
14/03/2006
Date de fin de la personne morale
26/04/2105
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
l'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'année ou le complément des biens et droits immobiliers en question.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
396000 EUR
Adresse du siège
12 RUE 12 rue de la Gaudinais 44117 Saint-André-des-Eaux FRANCE
Représentants
Nom, Prénom(s)
GABORIT MATTHIEU , YAN , SIONG
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1993
Commune de résidence
La Baule-Escoublac
Nom, Prénom(s)
LEJOLY FRANCOISE
Nom d'usage
BOUREAU
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1956
Commune de résidence
Saint-Nazaire
Nom, Prénom(s)
ARDOUIN JEAN-LUC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1955
Commune de résidence
La Baule-Escoublac
Nom, Prénom(s)
PERROT ERIK , NICOLAS , HERVE , RENAN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1971
Commune de résidence
Nantes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
14/03/2006
Siret
48983931600010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
acquisition propriété mise en valeur construction location... De tous immeubles gestion et transmission du patrimoine immobilier
Autres Activités
acquisition propriété mise en valeur construction location... De tous immeubles gestion et transmission du patrimoine immobilier
Adresse
12 RUE 12 rue de la Gaudinais
44117 , Saint-André-des-Eaux - FRANCE
Observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
16/09/2011
Description
275020110916 ********* Changement composition des associés Date d'effet de la formalité: 30/06/2011 Ancien associé indéfini.Respon : Mr GOMBOURG Philippe Pierre Emile. Associé indéfiniment responsab : Madame BOUREAU née LEJOLY Françoise.
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).