Entreprise : SCI OSCAR - SIREN 489 756 965
Identité
(Entreprise radiée le 13/06/2019)
Dénomination
SCI OSCAR
SIREN (siège)
489 756 965
Date d'immatriculation au RNE
05/11/2008
Fermeture de l'établissement - 48975696500021
- Date d'effet de la fermeture : 01/01/2019
Fermeture de l'établissement - 48975696500013
- Date d'effet de la fermeture : 01/10/2008
Date de fin de la personne morale
04/11/2105
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
RUE RUE PRINCIPALE 48600 GRANDRIEU FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MARTINEZ JOSE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARTINEZ JOSE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1949
Commune de résidence
Grandrieu
Nom, Prénom(s)
MARTINEZ DIDIER , JEAN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1979
Commune de résidence
Caussade
Nom, Prénom(s)
CROUZET ROSINE , ANNETTE
Nom d'usage
MARTINEZ
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1952
Commune de résidence
Grandrieu
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/03/2006
Siret
48975696500013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
5 IMP DES CIGALES
30121 , MUS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
18/04/2006
Siret
48975696500021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
L'Aquisition, la gestion et l'administration de tous biens immobiliers.
Adresse
RUE rue Principale
48600 , Grandrieu - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Chez M.Martinez
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
890
Date d'ajout
13/06/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 01/01/2019 Liquidateur : MARTINEZ Jose demeurant la Chapelle 48600 Grandrieu Le siège de la liquidation est fixé à : la Chapelle 48600 Grandrieu Journal d'annonces légales : Réveil Lozère en date du 13/06/2019 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/01/2019 : Modifié : MARTINEZ Didier, Jean, Gérant, Associé indéfiniment responsable, demeurant 100 chemin du Griffoulet 82300 Caussade Modifié : MARTINEZ Rosine, Annette, Associé indéfiniment responsable, demeurant la Chapelle 48600 Grandrieu Modifié : MARTINEZ José, Associé indéfiniment responsable, demeurant la Chapelle 48600 Grandrieu
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
891
Date d'ajout
13/06/2019
Description
Radiation du RCS le 13/06/2019 avec effet au 01/01/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).