Entreprise : 2G TRANSPORT - SIREN 489 750 844
Identité
Dénomination
2G TRANSPORT
SIREN (siège)
489 750 844
Date d'immatriculation au RNE
24/04/2006
Début d’activité
01/11/2009
Date de fin de la personne morale
23/04/2105
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
31/03/2007
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Transport de voyageurs à mobilité réduite et leur accompagnement (transports publics routiers de personnes).
Code APE
4939B - Autres transports routiers de voyageurs
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
54 RUE DE CORPORAT 38430 MOIRANS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GENTY JEAN-LOUIS , PIERRE , MAURICE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1960
Commune de résidence
Moirans
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/2009
Siret
48975084400024
Code APE
4939B - Autres transports routiers de voyageurs
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Autres transports routiers de voyageurs
Adresse
54 RUE DE CORPORAT
38430 , MOIRANS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/11/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/04/2006
Siret
48975084400016
Code APE
4939B - Autres transports routiers de voyageurs
Nature de l'établissement
Activité principale
Autres transports routiers de voyageurs
Adresse
RUE DU ROCHER DE LORZIER
38430 , MOIRANS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE CENTR'ALP 196 C
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F23/021920
Date d'ajout
12/09/2023
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 12/09/2023 prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif. Dissolution de plein droit de la personne morale par application de l'article 1844-7-7° du code civil.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/013440
Date d'ajout
04/08/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 04/08/2020 prononçant la conversion du redressement judiciaire en liquidation avec poursuite d'activité autorisée jusqu'au 15/09/2020. Liquidateur judiciaire : SELARL BERTHELOT prise en la personne de Me MASSELON 16 rue Général Mangin 38100 Grenoble
Numéro d'observation
F20/013397
Date d'ajout
04/08/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 04/08/2020 prononçant le jugement d'adoption de plan de cession au profit de Messieurs Jean-Marie JANIN, Florian PERNIOLA et Sébastien GRASSINI pour le compte d'une société à constituer au capital social de 30 000€.
Numéro d'observation
F20/011478
Date d'ajout
07/07/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 07/07/2020 prolongeant la période d'observation jusqu'au 06/04/2021, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F20/000180
Date d'ajout
02/01/2020
Description
Ordonnance en date du 02/01/2020, du Président du tribunal de commerce de Grenoble procédant au remplacement de Me Dominique MASSELON dans ses fonctions de mandataire judiciaire par la SELARL BERTHELOT 16 rue Général Mangin à Grenoble.
Numéro d'observation
F19/024501
Date d'ajout
24/12/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 24/12/2019 prolongeant la période d'observation jusqu'au 07/07/2020, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F19/013853
Date d'ajout
09/07/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 09/07/2019 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : Maître MASSELON Dominique 16 rue Général Mangin 38100 Grenoble, Administrateur judiciaire : SELARL AJ UP prise en la personne de Me Eric ETIENNE-MARTIN 05 place Robert Schuman 38000 Grenoble mission : surveiller les opérations de gestion du débiteur. Date de cessation des paiements : 03/06/2019
Numéro d'observation
F13/006158
Date d'ajout
17/04/2013
Description
Modification de la date de cloture de l'exercice social : Ancienne date : 31 mars Nouvelle date : 30 septembre à compter du 27/03/2013
Numéro d'observation
F10/001976
Date d'ajout
11/02/2010
Description
Transfert du siège social et du principal établissement du 196 C Rue DU ROCHER DE LORZIER ZONE CENTR'ALP 38430 MOIRANS au 54 Rue de Corporat 38430 MOIRANS à compter du 01/11/2009
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).