Entreprise : SCI LES PEUPLIERS - SIREN 489 742 635
Identité
(Entreprise radiée le 26/06/2018)
Dénomination
SCI LES PEUPLIERS
SIREN (siège)
489 742 635
Date d'immatriculation au RNE
25/04/2006
Date de fin de la personne morale
24/04/2105
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
138000 EUR
Adresse du siège
LOGAN 29710 POULDREUZIC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DOMINGUEZ ISABEL
Nom d'usage
BERNARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1973
Commune de résidence
Pont l'Abbé
Nom, Prénom(s)
BERNARD DAVID
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1974
Commune de résidence
BRUNOY
Nom, Prénom(s)
BERNARD OLIVIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1973
Commune de résidence
VINCENNES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/05/2006
Siret
48974263500019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
LOGAN
29710 , POULDREUZIC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4923
Date d'ajout
26/06/2018
Description
Radiation du RCS le 26/06/2018 avec effet au 31/12/2017 PV AG en date du 14/058/2018 - Publicité : Terra du 29/06/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4573
Date d'ajout
14/06/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/12/2017 Liquidateur : BERNARD Isabel Le siège de la liquidation est fixé à : 3 allée de Prat Guen 29120 Pont l'Abbé Journal d'annonces légales : terra en date du 15/06/2018 Cessation d'activité à compter du 31/12/2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).