Entreprise : SCEA ROSE MIGNON - SIREN 489 741 736
Identité
Dénomination
SCEA ROSE MIGNON
SIREN (siège)
489 741 736
Date d'immatriculation au RNE
22/05/2006
Début d’activité
01/04/2006
Date de fin de la personne morale
21/05/2105
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
Élevage de porcins.
Code APE
0146Z - Élevage de porcins
Qualité
Actif agricole
Capital social
9000 EUR
Adresse du siège
LE PRE RONDEL 56800 TAUPONT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE LABOURIER FLORENT , ANDRE , JOSEPH , CELESTIN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1968
Commune de résidence
ST MAURICE
Nom, Prénom(s)
LE LABOURIER DAVID , ANDRE , JOSEPH
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1975
Commune de résidence
Taupont
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/2006
Siret
48974173600016
Code APE
0146Z - Élevage de porcins
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Élevage de porcins.
Autres Activités
Culture de céréales (à l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses,Élevage de vaches laitières,Élevage de porcins,Élevage de volailles
Adresse
LE PRE RONDEL
56800 , TAUPONT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
7961
Date d'ajout
27/12/2018
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 13/03/2018 : Modifié : LE LABOURIER David, André, Joseph, Gérant, Associé, demeurant 3 route de Bodiel 56800 Taupont
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5039
Date d'ajout
20/10/2011
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/07/2011 : Partant : LE LABOURIER Céline, Associée Société Civile
Numéro d'observation
2446
Date d'ajout
31/05/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/04/2010 : Changement de qualité : LE LABOURIER Céline, Co-gérante associée devient Associée Société Civile
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).