Entreprise : BOULEVARD MARITIME - SIREN 489 703 710
Identité
(Entreprise radiée le 25/05/2020)
Dénomination
BOULEVARD MARITIME
SIREN (siège)
489 703 710
Date d'immatriculation au RNE
05/05/2006
Fermeture de l'établissement - 48970371000025
- Date d'effet de la fermeture : 16/03/2020
Fermeture de l'établissement - 48970371000017
- Date d'effet de la fermeture : 15/05/2007
Date de fin de la personne morale
04/05/2036
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2006
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
18 AV GEORGE V 75008 PARIS 8 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Duval OLIVIER
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Urwicz ALEXANDRE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1966
Commune de résidence
Paris
Dénomination
VAL-INVEST
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Commune de résidence
Paris
Dénomination
GL FETTA INVEST
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Commune de résidence
Paris
Dénomination
2R INVEST
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Commune de résidence
Paris
Dénomination
FIDEVIM
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Commune de résidence
Paris
Dénomination
OLITOM
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SARL DYNAMIS PROMOTION
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Commune de résidence
Paris
Dénomination
CASSE INVEST
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Commune de résidence
Paris
Dénomination
DOMIGESTION
Qualité
Liquidateur
Commune de résidence
Paris
Dénomination
VIKING IMMO SARL
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Commune de résidence
Cherbourg-Octeville
Dénomination
FB ALPHA
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Commune de résidence
Paris
Dénomination
DEFI 2003
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Commune de résidence
Paris
Dénomination
LBAB
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Commune de résidence
Paris
Dénomination
REVINVEST
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Commune de résidence
Paris
Dénomination
OTR INVEST
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Commune de résidence
Paris
Dénomination
PRIAM DG
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Commune de résidence
Gennevilliers CEDEX
Dénomination
MBSG
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/05/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/03/2006
Siret
48970371000017
Code APE
702C
Adresse
150 AV DES CHAMPS ELYSEES
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/03/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
16/03/2006
Siret
48970371000025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition terrains situés à Cherbourg, construction sur ces terrains et tous terrains sis dans la même commune avoisinante, d'un ensemble immobilier la vente en totalité ou par lots, avant ou âpres achèvement des immeubles construits, la revente d'une partie des terrains, accessoires la location d'immeubles ou fractions
Adresse
18 AV 18 avenue Georges V
75008 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2008B0016665
Date d'ajout
25/05/2020
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 16-03-2020, JOURNAL PUBLICATEUR : Les Affiches Parisiennes DU : 24-04-2020, adresse de liquidation : au siège social
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2008B0016670
Date d'ajout
25/05/2020
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 16-03-2020
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
03/01/2008
Description
CETTE SOCIETE DEJA CONSTITUEE SOUS LA FORME Société civile à capital variable SE TRANSFORME EN Société en nom collectif A COMPTER DU 03-01-2008
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).