Entreprise : AMMI FINANCES - SIREN 489 694 877
Identité
Dénomination
AMMI FINANCES
SIREN (siège)
489 694 877
Date d'immatriculation au RNE
21/04/2006
Début d’activité
12/04/2006
Date de fin de la personne morale
20/04/2105
Date de clôture
31/08
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Prise de participation - holding - prestations de services aux filiales
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
401040 EUR
Adresse du siège
1 RUE DE FRANCHE COMTE 53500 ERNEE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HEUDE ANNE-MARIE , THERESE
Nom d'usage
JOSSOMME
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1959
Commune de résidence
Ernée
Nom, Prénom(s)
JOSSOMME MICHEL , EDOUARD , VICTOR
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1957
Commune de résidence
Ernée
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
12/04/2006
Siret
48969487700023
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Prise de participation - holding - prestations de services aux filiales
Autres Activités
Prise de participation - holding - prestations de services aux filiales
Adresse
1 RUE DE FRANCHE COMTE
53500 , ERNEE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/01/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/04/2006
Siret
48969487700015
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
CHARNE
53500 , ERNEE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5023
Date d'ajout
03/08/2020
Description
Transformation de la société à compter du 15/06/2020 Ancienne forme : Société à responsabilité limitée (SARL) Nouvelle forme : Société par actions simplifiée (SAS) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 15/06/2020 : Partant : JOSSOMME Michel, Gérant Nouveau : JOSSOMME Anne-Marie, Thérèse, Président Journal:Agri 53 du 31.07.2020
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).