Entreprise : BORNEO.COM SARL - SIREN 489 603 605
Identité
Dénomination
BORNEO.COM SARL
Sigle
BORNEO
SIREN (siège)
489 603 605
Date d'immatriculation au RNE
21/04/2006
Début d’activité
18/04/2006
Dissolution
Fermeture de l'établissement - 48960360500010
- Date d'effet de la fermeture : 20/08/2010
Date de fin de la personne morale
20/04/2105
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/2007
Nature de l'entreprise
Agent commercial, Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Partenaire commercial sur le territoire français pour négoce et transactions incluant l'export et l'import de produits et services.
Code APE
4619B - Autres intermédiaires du commerce en produits divers
Capital social
2500 EUR
Adresse du siège
GRAND MAISON 38210 TULLINS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SERRANO-ALARCON CLAUDE , JOSEPH
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1957
Commune de résidence
Tullins
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/04/2006
Siret
48960360500028
Code APE
4619B - Autres intermédiaires du commerce en produits divers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Agent commercial, Commerciale
Activité principale
Partenaire commercial sur le territoire français pour négoce et transactions incluant l'export et l'import de produits et services.
Autres Activités
Partenaire commercial sur le territoire français pour négoce et transactions incluant l'export et l'import de produits et services.
Adresse
GRAND MAISON
38210 , TULLINS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/08/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/04/2006
Siret
48960360500010
Code APE
4619B - Autres intermédiaires du commerce en produits divers
Activité principale
Autres intermédiaires du commerce en produits divers
Adresse
67 CHE DES 3 CHATAIGNIERS
38430 , SAINT-JEAN-DE-MOIRANS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/019904
Date d'ajout
06/07/2022
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 05/07/2022 prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif. Dissolution de plein droit de la personne morale par application de l'article 1844-7-7° du code civil.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/035581
Date d'ajout
21/12/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 21/12/2021 prononçant la Liquidation judiciaire immédiate simplifiée - Liquidateur judiciaire : SELARL BERTHELOT prise en la personne de Me MASSELON 16 rue Général Mangin 38100 Grenoble - Date de cessation des paiements : 07/12/2021
Numéro d'observation
F14/015545
Date d'ajout
10/10/2014
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 30/09/2014.
Numéro d'observation
F10/012174
Date d'ajout
21/09/2010
Description
Transfert du siège social et du principal établissement du 67 Chemin des 3 Châtaigniers 38430 SAINT-JEAN-DE-MOIRANS au Quartier Grand Maison 38210 TULLINS à compter du 03/09/2010.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).