Entreprise : SCI INVEST - SIREN 489 574 814
Identité
Dénomination
SCI INVEST
SIREN (siège)
489 574 814
Date d'immatriculation au RNE
11/04/2006
Date de fin de la personne morale
10/04/2096
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1500 EUR
Adresse du siège
COET FORN BRAS 56850 CAUDAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DESHOUX JOSIANE
Nom d'usage
DELAHAYE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1949
Commune de résidence
Caudan
Nom, Prénom(s)
DELAHAYE PHILIPPE , MICHEL , MARCEL , MARIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1953
Commune de résidence
Caudan
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2015
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
09/03/2006
Siret
48957481400013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
COET FORN BRAS
56850 , CAUDAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
729
Date d'ajout
22/01/2019
Description
Radiation du RCS le 22/01/2019 avec effet au 22/01/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8141
Date d'ajout
26/11/2015
Description
Ets principal situé à "Coet Forn - 56850 Caudan" : Cessation d'activité à compter du 30/09/2015. Dissolution amiable de la société à compter du 30/09/2015. Liquidateur : DELAHAYE Philippe Michel Marcel Marie, anciennement Gérant (maintenu associé). Le siège de la liquidation est fixé au domicilie du liquidateur à "Coet Forn - 56850 Caudan". Journal d'annonces légales : LES INFOS en date du 25/11/2015.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).