Entreprise : FINANCIERE RISLOISE - SIREN 489 532 028
Identité
(Entreprise radiée le 22/11/2018)
Dénomination
FINANCIERE RISLOISE
SIREN (siège)
489 532 028
Date d'immatriculation au RNE
26/08/2008
Date de fin de la personne morale
25/08/2105
Date de clôture
31/10
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
960000 EUR
Adresse du siège
BD SUZANNE CLEMENT 76400 FECAMP FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DI VITA LUCIEN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1947
Commune de résidence
Sainte-Adresse
Nom, Prénom(s)
LEFEVRE THIERRY
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1961
Commune de résidence
Caen
Dénomination
KPMG
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Le Havre
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/04/2006
Siret
48953202800011
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
13 RUE DE LA BRASSERIE
27500 , PONT-AUDEMER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/03/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
30/06/2008
Siret
48953202800029
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion de participation
Adresse
BD boulevard Suzanne Clément
76400 , Fécamp - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3493
Date d'ajout
07/08/2015
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 30/06/2015 Liquidateur : DI VITA Lucien Le siège de la liquidation est fixé à : 15 rue des Fermes 76310 Sainte Adresse Journal d'annonces légales :l'informateur d'eu du 31/07/2015 actes déposés le 07/08/2015
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt des actes constitutifs : GTC PONT AUDEMER le 03/04/2006 Journal de constitution : Le Réveil Normand du 05/04/2006 Journal de transfert : Le Démocrate Vernonnais du 30/07/2008
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).