Entreprise : CYNO SECURITE - SIREN 489 452 235
Identité
Dénomination
CYNO SECURITE
SIREN (siège)
489 452 235
Date d'immatriculation au RNE
30/03/2006
Date de fin de la personne morale
29/03/2105
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
CITE DILLON 97200 FORT-DE-FRANCE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA SQUADRA BN 73
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SCAVETTA GIUSEPPE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1955
Commune de résidence
Monaco
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/02/2012
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/2006
Siret
48945223500018
Code APE
8010Z - Activités de sécurité privée
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Toutes activités de surveillance et gardiennage, protection des biens et des personnes et sûreté
Adresse
CITE la Squadra Bn 73 cité Dillon
97200 , Fort-de-France - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA SQUADRA BN 73
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2001
Date d'ajout
16/04/2012
Description
Jugement de liquidation judiciaire en cours de procédure EN DATE DU 28/02/2012, LE TRIBUNAL DE FORT-DE-FRANCE A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE CYNO SECURITE (SAS), A DESIGNE : Mandataire liquidateur : Me Michel BES associé de la SCP BES/RAVISE - Centre d'Affaires Dillon Valmenière - Bât Eurydice D - BP 69 - 97256 FORT DE FRANCE CEDEX. Date d'effet : 28/02/2012
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6877
Date d'ajout
15/12/2011
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire EN DATE DU 22/11/2011, LE TRIBUNAL DE FORT-DE-FRANCE A PRONONCE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE CONTRE CYNO SECURITE (SAS) SOUS LE NUMERO 41010313, ET A DESIGNE : JUGE COMMISSAIRE Janine SALOMON, JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT Nicolas MAURY, Administrateur : Me Didier SEGARD associé de la SELAS SEGARD-CARBONI - route de la Pointe des Sables - Lotissement Hardy Dessources - 97200 FORT DE FRANCE, AVEC POUR MISSION DE d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion MANDATAIRE JUDICIAIRE Me Michel BES associé de la SCP BES/RAVISE - Centre d'Affaires Dillon Valmenière - Bât Eurydice D - BP 69 - 97256 FORT DE FRANCE CEDEX , A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE ET A FIXE AU 22/11/2010 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS Date d'effet : 22/11/2011
Numéro d'observation
6988
Date d'ajout
28/10/2009
Description
Modification autre MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE : ANCIENNE DATE DE CLOTURE : 30/09 // NOUVELLE DATE DE CLOTURE : 31/12 Date d'effet : 28/09/2009
Numéro d'observation
5541
Date d'ajout
28/08/2009
Description
Modification autre DECLARATION RELATIVE AUX DIRIGEANTS : PRESIDENT PARTANT : Mr PY MARIE, FLORENCE NOUVEAU PRESIDENT : Mr SCAVETTA GIUSEPPE Date d'effet : 13/06/2009
Numéro d'observation
2818
Date d'ajout
29/05/2007
Description
Modification autre MODIFICATION DE L'ACTIVITE : ANCIENNE MENTION : SURVEILLANCE ET GARDIENNAGE, PROTECTION DES BIENS ET DES PERSONNES NOUVELLE MENTION : TOUTES ACTIVITES DE SURVEILLANCE ET GARDIENNAGE, PROTECTION DES BIENS ET DES PERSONNES ET SURETE CHANGEMENT DE DATE DE CLOTURE : ANCIENNE DATE : 31/12 NOUVELLE DATE : 30/09 COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT ENTRANT : MR CLAUDE SANJULLIAN COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ENTRANT : MR FREEMAN WILLIAM Date d'effet : 01/12/2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).