Entreprise : SOCIETE CIVILE DE MOYENS BRICE MIALHE - ANTONIN HENNEQUIN-ARNAUD DESVAUX - SIREN 489 426 015
Identité
(Entreprise radiée le 18/10/2022)
Dénomination
SOCIETE CIVILE DE MOYENS BRICE MIALHE - ANTONIN HENNEQUIN-ARNAUD DESVAUX
SIREN (siège)
489 426 015
Date d'immatriculation au RNE
06/04/2006
Date de fin de la personne morale
05/04/2105
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
29100 EUR
Adresse du siège
220 PL VICTOR HUGO 46000 CAHORS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MIALHE BRICE , ALEXIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1977
Commune de résidence
CAHORS
Nom, Prénom(s)
HENNEQUIN ANTONIN , THOMAS , MATHIEU
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1979
Commune de résidence
Espère
Nom, Prénom(s)
DESVAUX ARNAUD , GILLES , RICHARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1986
Commune de résidence
Cahors
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/03/2006
Siret
48942601500017
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Mise en commun de moyens nécessaires à l'exercice de la profession de chirurgien dentiste.
Adresse
220 PL 220 place Victor Hugo
46000 , Cahors - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5533
Date d'ajout
18/10/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/09/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
04/07/2022
Description
Dissolution à compter du 31/03/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/03/2022, liquidateur : DESVAUX Arnaud, Gilles, Richard, siège de la liquidation : 220 Place Victor Hugo 46000 Cahors, parution de la publicité légale : La Vie Quercynoise paru le 16/06/2022
Numéro d'observation
542
Date d'ajout
21/02/2014
Description
Changement de dénomination à compter du 15/11/2013 Ancienne : SOCIETE CIVILE DE MOYENS BRICE MIALHE - ANTONIN HENNEQUIN Nouvelle : SOCIETE CIVILE DE MOYENS Brice MIALHE - Antonin HENNEQUIN- Arnaud DESVAUX
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).