Entreprise : FORTUNAS - SIREN 489 393 421
Identité
Dénomination
FORTUNAS
SIREN (siège)
489 393 421
Date d'immatriculation au RNE
03/04/2006
Date de fin de la personne morale
02/04/2105
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2006
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
41 RUE ARISTIDE BRIAND 92300 LEVALLOIS-PERRET FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
FOND DE COUR 41 A 43
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARCHAND OLIVIER
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1966
Commune de résidence
Levallois-Perret
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/09/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
28/04/2006
Siret
48939342100016
Code APE
6622Z - Activités des agents et courtiers d'assurances
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Les activités de transactions sur immeubles et fonds de commerce. Courtier d'assurances, de capitalisation et démarchage bancaire ou financier.
Adresse
41 RUE 41-43 Rue ARISTIDE BRIAND - FOND DE COUR -
92300 , Levallois-Perret - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
FOND DE COUR 41 A 43
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
58302
Date d'ajout
25/09/2019
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
58302
Date d'ajout
25/09/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 25/09/2019, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : Selarl C. Basse Mission Conduite Par Me Christophe Basse . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 25/09/2019
Numéro d'observation
26064
Date d'ajout
30/03/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 30/03/2016 mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Numéro d'observation
93025
Date d'ajout
30/09/2015
Description
Le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé en date du 30/09/2015 , l'ouverture de la liquidation judiciaire et a décidé de l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sous le numéro 2015J00827 date de cessation des paiements le 31/07/2015 et a désigné liquidateur Selarl C. Basse Mission Conduite Par Me Christophe Basse 171 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92200 Neuilly-sur-Seine . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc .
Numéro d'observation
84813
Date d'ajout
27/07/2015
Description
Prorogation de l'immatriculation D'une durée de 1 AN A compter du 02/07/2015 pour les besoins de la liquidation - article R 123-131 du code de commerce.
Numéro d'observation
36063
Date d'ajout
21/07/2014
Description
Prorogation de l'immatriculation D'une durée de 1 an A compter du 10/08/2014 pour les besoins de la liquidation - article R 123-131 du code de commerce.
Numéro d'observation
11920
Date d'ajout
10/08/2011
Description
Dissolution à compter du 28/07/2011
Numéro d'observation
93967
Date d'ajout
21/06/2007
Description
Immatriculé au registre des intermédiaires en assurance (ORIAS) sous le numéro : 07 024 009
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).