Entreprise : OPALYS - SIREN 489 384 941
Identité
(Entreprise radiée le 06/03/2023)
Dénomination
OPALYS
SIREN (siège)
489 384 941
Date d'immatriculation au RNE
31/03/2006
Date de fin de la personne morale
30/03/2105
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
RTE DEPARTEMENTALE 931 60510 BRESLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Pruvost SYLVAIN , PIERRE , EDMOND
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1968
Commune de résidence
Litz
Nom, Prénom(s)
Montador ANNE , DENISE , MARGUERITE
Nom d'usage
Pruvost
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1971
Commune de résidence
Litz
Dénomination
EXPERIAL CONSEIL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Saint Martin Boulogne
Dénomination
AUDIT CONTROLE ET CONSEIL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Villeneuve la Garenne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/03/2006
Siret
48938494100014
Enseigne
NETTO
Code APE
4711B - Commerce d'alimentation générale
Activité principale
Commerce d'alimentation générale
Adresse
RTE DE REMERANGLES
60510 , BRESLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 06/01/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/2019
Siret
48938494100022
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquérir, détenir, gérer toutes participations
Adresse
RTE RD 931
60510 , Bresles - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
30
Date d'ajout
06/03/2023
Description
Radiation par suite de transmission universelle du patrimoine, constatée le 06-01-2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
26
Date d'ajout
03/01/2023
Description
Acte sous seing privé en date du 28-11-2022 décidant de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique OCTOPUS (RCS 451 292 254 - BEAUVAIS), sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci dans LE PARISIEN du 30-11-2022
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
13/03/2018
Description
Transfert siège social et établissement principal du "route de Rémérangle 60510 BRESLES" au "route Départementale 931 60510 BRESLES", à compter du 10/10/2016
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
31/03/2006
Description
Historique : - Société sans activité commerciale à dater de son immatriculation.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).