Entreprise : ZAID - SIREN 489 341 073
Identité
(Entreprise radiée le 22/08/2022)
Dénomination
ZAID
SIREN (siège)
489 341 073
Date d'immatriculation au RNE
05/04/2006
Fermeture de l'établissement - 48934107300026
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2019
Fermeture de l'établissement - 48934107300018
- Date d'effet de la fermeture : 01/02/2011
Date de fin de la personne morale
04/04/2105
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7800 EUR
Adresse du siège
24 AV DU 8 MAI 1945 91150 ETAMPES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TOFFART ERIC , ROBERT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1949
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BOURRIAU MARIE-THERESE , JEANNE , LOUISE
Nom d'usage
DEVAUX
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1948
Commune de résidence
Vernouillet
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/02/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/2006
Siret
48934107300018
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
1 BD EMILE ZOLA
91410 , DOURDAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/03/2006
Siret
48934107300026
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Antiquité, brocante, achat-vente de biens mobiliers anciens ou d'occasion.
Adresse
24 AV 24 Avenue du 8 mai 1945
91150 , Étampes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
39428
Date d'ajout
22/08/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 15/01/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
04/08/2022
Description
Dissolution à compter du 31/12/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2019, liquidateur : DEVAUX né(e) BOURRIAU Marie-Thérèse, siège de la liquidation : 3 Rue Christine de Pisan 78540 Vernouillet, parution de la publicité légale : L'Itinérant paru le 09/04/2020
Numéro d'observation
38180
Date d'ajout
04/07/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/12/2019 sans disparition de la personne morale
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).