Entreprise : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE A DE MONTAGNAC - SIREN 489 306 548
Identité
(Entreprise radiée le 11/04/2019)
Dénomination
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE A DE MONTAGNAC
Sigle
SCI A DE MONTAGNAC
SIREN (siège)
489 306 548
Date d'immatriculation au RNE
27/03/2006
Fermeture de l'établissement - 48930654800012
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2018
Date de fin de la personne morale
26/03/2105
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
VAL DE PONS 83350 RAMATUELLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ANDRE JEROME , CHARLES , CAMILLE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1970
Commune de résidence
MONTELIER
Dénomination
JALISKO
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Commune de résidence
Montélier
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/02/2006
Siret
48930654800012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Administration, gestion, location d'immeubles.
Adresse
quartier de Val de Pons
83350 , Ramatuelle - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3697
Date d'ajout
11/04/2019
Description
Radiation du RCS le 11/04/2019 avec effet au 31/12/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3696
Date d'ajout
11/04/2019
Description
Dissolution de la société suite à réunion de toutes les parts en une seule main à compter du 26/11/2018 Décision de l'associé unique en date du 26 NOVEMBRE 2018 Dénomination de l'associé unique : SCI JALISKO Journal d'annonces légales : LE VAR INFORMATION en date du 30/11/2018
Numéro d'observation
7410
Date d'ajout
02/12/2009
Description
Modification relative aux associés à compter du 02/11/2009 : Nouveau : SARL ALIZON IMMOBILIER, Associé Société Civile Changement de qualité : ANDRE Jérôme Charles Camille, Gérant associé devient Gérant(e)
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Saint-Tropez ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Fréjus. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Fréjus décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).