Entreprise : S.C.I. LES BORMES - SIREN 489 299 305
Identité
(Entreprise radiée le 17/12/2020)
Dénomination
S.C.I. LES BORMES
SIREN (siège)
489 299 305
Date d'immatriculation au RNE
03/04/2006
Date de fin de la personne morale
02/04/2056
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1500 EUR
Adresse du siège
46320 REYREVIGNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHAPOULIE JEAN-MARC , RAYMOND , NOEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1957
Commune de résidence
REYREVIGNES
Nom, Prénom(s)
MOUNAL JEAN-LUC , YVES , DANIEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1957
Commune de résidence
LISSAC ET MOURET
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
10/03/2006
Siret
48929930500016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, administration, mise en valeur, gestion et exploitation par bail, location ou autrement notamment d'un immeuble sis à zone d'activités de la blancardie46100- Cambes.
Adresse
46320 , Reyrevignes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4535
Date d'ajout
17/12/2020
Description
Radiation du RCS le 17/12/2020 avec effet au 02/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3971
Date d'ajout
18/11/2020
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 23/10/2020 Liquidateur : CHAPOULIE Jean-Marc Raymond Noël ET MOUNAL Jean-Luc Yves Daniel Le siège de la liquidation est fixé à : 46320 Reyrevignes Journal d'annonces légales : LA VIE QUERCYNOISE en date du 29/10/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).