Entreprise : L.F. TRANS - SIREN 489 265 835
Identité
Dénomination
L.F. TRANS
SIREN (siège)
489 265 835
Date d'immatriculation au RNE
23/03/2007
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
39000 EUR
Adresse du siège
LD LES PATURES 72610 ARCONNAY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE FEUVRE MARC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1958
Commune de résidence
ALENCON
Nom, Prénom(s)
RIPOCHE CATHERINE
Nom d'usage
LE FEUVRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1959
Commune de résidence
ALENCON
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/03/2009
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
03/03/2007
Siret
48926583500038
Enseigne
L.F. TRANS
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Transports publics services de transports routiers locations de véhicules sous la direction effective et permanente de Monsieur le Feuvre Marc
Adresse
LD lieu dit les Pâtures
72610 , Arçonnay - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/01/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/2006
Siret
48926583500012
Enseigne
L.F. TRANS
Code APE
602M
Adresse
28 AV JEAN MANTELET
61000 , ALENCON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/03/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/01/2007
Siret
48926583500020
Code APE
602M
Adresse
8 RUE BOUET
61000 , ALENCON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1667
Date d'ajout
21/02/2018
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs Par jugement en date du 20/02/2018, le Tribunal de Commerce du MANS a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire par suite de l'insuffisance de l'actif à compter du 20/02/2018 Date d'effet : 20/02/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1668
Date d'ajout
21/02/2018
Description
Radiation du RCS le 21/02/2018 avec effet au 20/02/2018
Numéro d'observation
1848
Date d'ajout
17/03/2009
Description
Jugement de liquidation judiciaire en cours de procédure SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 17/03/2009, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE A MIS FIN A LA PERIODE D'OBSERVATION, A NOMME Maître BRIAND Pierre 2, rue des Gladiateurs 72015 LE MANS CEDEX 2 COMME LIQUIDATEUR, ET A REPORTE AU 31/12/2007 LA DATE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS AVEC POURSUITE D'ACTIVITE POUR 1 MOIS A COMPTER DU 17/03/2009
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Mamers ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce du Mans. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe du Mans décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1276
Date d'ajout
17/12/2008
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) EN DATE DU 17/12/2008, JUGEMENT AUTORISANT LA POURSUITE DE L'ACTIVITE POUR 3 MOIS A L'INTERIEUR DE LA DERNIERE PERIODE D'OBSERVATION OUVERTE. A COMPTER DU 17/12/2008
Numéro d'observation
1138
Date d'ajout
05/11/2008
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Mamers en date du 15/10/2008 désignant Me Piollet Gérard 44 rue du Jeudi 61000 Alençon en qualité d'Administrateur judiciaire avec mission d'assumer seul la gestion de l'entreprise
Numéro d'observation
1013
Date d'ajout
15/10/2008
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) EN DATE DU 15/10/2008, JUGEMENT AUTORISANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION POUR 5 MOIS AVEC RAPPEL A 2 MOIS A COMPTER DU 17/10/2008
Numéro d'observation
885
Date d'ajout
17/09/2008
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 17/09/2008, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MAMERS A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE A NOMME MR LEMAITRE COMME JUGE-COMMISSAIRE Mandataire judiciaire : ME PIERRE BRIAND 2, RUE DES GLADIATEURS 72015 LE MANS CEDEX 2 ET A FIXE AU 09/09/2008 LA DATE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS A COMPTER DU17/09/2008
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE CONSTITUTION / GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALENCON LE 31/03/06- N0 2006A362 JOURNAL : L'ORNE HEBDO DU 28/02/2006 DEPOT DE TRANSFERT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MAMERS LE 23/03/2007 N0 2007A151 JOURNAL : L'ORNE HEBDO DU 27/03/2007 suivant ordonnance en date du 20/01/2009 Madame la Présidente du Tribunal de Commerce du Mans a désigné Mr Lemaitre, Juge au Tribunal de Commerce du Mans en qualité de Juge Commissaire
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).