Entreprise : D S IMMOBILIER - SIREN 489 227 165
Identité
(Entreprise radiée le 21/12/2023)
Dénomination
D S IMMOBILIER
SIREN (siège)
489 227 165
Date d'immatriculation au RNE
21/03/2006
Fermeture de l'établissement - 48922716500029
- Date d'effet de la fermeture : 08/02/2023
Fermeture de l'établissement - 48922716500011
- Date d'effet de la fermeture : 11/02/2008
Date de fin de la personne morale
20/03/2105
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
9000 EUR
Adresse du siège
1 RUE FRANCOIS COULET 14400 BAYEUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
WAGNER FRANCOIS-XAVIER
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1976
Commune de résidence
Bayeux
Nom, Prénom(s)
DAGAN ANTOINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1978
Commune de résidence
Bayeux
Nom, Prénom(s)
BOULAY AURELIE
Nom d'usage
DAGAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1975
Commune de résidence
Bayeux
Nom, Prénom(s)
SENECHAL HUBERT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1955
Commune de résidence
Saint-Martin-des-Entrées
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/02/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/03/2006
Siret
48922716500011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
SENTE DES HAUTS COSTILS
14400 , SAINT-MARTIN-DES-ENTREES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/02/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/03/2006
Siret
48922716500029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété, administration, gestion et exploitation par bail, location ou sous location de tous immeubles bâtis ou non bâtis qui seront acquis par la société ou édifiés par elle au cours de la vie sociale, ainsi que l'acquisition et la gestion de parts de toutes autres sociétés immobilières.
Adresse
1 RUE FRANCOIS COULET
14400 , BAYEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
21502
Date d'ajout
21/12/2023
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 06/12/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
15/02/2023
Description
Dissolution à compter du 08/02/2023 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 08/02/2023, siège de la liquidation : 29 Rue aux Coqs 14400 Bayeux, parution de la publicité légale : La voix - Le Bocage paru le 23/02/2023
Numéro d'observation
2193
Date d'ajout
15/02/2023
Description
Cessation totale d'activité à compter du 08/02/2023 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Bayeux ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Caen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).