Entreprise : LES GRANDES TERRES - SIREN 489 160 705
Identité
(Entreprise radiée le 02/12/2020)
Dénomination
LES GRANDES TERRES
SIREN (siège)
489 160 705
Date d'immatriculation au RNE
23/03/2006
Fermeture de l'établissement - 48916070500013
- Date d'effet de la fermeture : 04/12/2008
Date de fin de la personne morale
22/03/2105
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
43 PL CAFFE 73000 CHAMBERY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BIAYS VINCENT , MARIE , PAUL , PHILIPPE , HENRI
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1960
Commune de résidence
Le Bourget-du-Lac
Dénomination
PROMOTION ALPES ET PROVENCE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Embrun
Dénomination
VERSANT SUD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Chambéry
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/12/2008
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
10/02/2006
Siret
48916070500013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition de tous biens immobiliers, l'achat de terrain en vue de la construction, la gestion et l'administration de tous biens immobiliers dont la société pourrait devenir propriétaire, sous quelque forme que ce soit, L'emprunt de tous les fonds nécessaires à la réalisation de ces objets, La vente des immeubles bâtis par lot ou dans son ensemble, et la revente d'immeuble en l'état. Et plus généralement, la réalisation de toutes opérations, se rattachant directement ou indirectement à cet objet, même financières, en ce compris le cautionnement notamment par voie d'hypothèque, pourvu qu'elles aient un caractère civil ou qu'elles n'affectent pas le caractère civil de la société.
Adresse
43 PL 43 Place Caffe
73000 , Chambéry - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
18356
Date d'ajout
02/12/2020
Description
Radiation d'office du RCS le 02/12/2020 avec effet au 02/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
09/12/2008
Description
- Date de cessation d'activité : 04/12/2008. - Précision sur le sort du fonds : Disparition du fonds.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
23/03/2006
Description
Historique des observations depuis le 23/03/2006 : Numéro immatriculation RCS : associés indéfiniment responsable SARL PROMOTION ALPES ET PROVENCE : 481 781 383 RCS GAP SARL VERSANT SUD : 481 228 351 RCS CHAMBERY
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).