Entreprise : G.T. HOLDING - SIREN 489 113 233
Identité
Dénomination
G.T. HOLDING
SIREN (siège)
489 113 233
Date d'immatriculation au RNE
16/03/2006
Début d’activité
13/03/2006
Date de fin de la personne morale
15/03/2105
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Prises de participations sous toutes formes dans toutes sociétés existantes ou à créer, gestion de ces participations ; gestion administrative, comptable, juridique et financière de toutes filiales. Holding
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
149 AV DU MAINE 75014 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Gibergues PIERRE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1952
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Lellouche GILLES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1954
Commune de résidence
Charenton le Pont CEDEX
Nom, Prénom(s)
Michel MARC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1955
Commune de résidence
Saint Maur des Fossés
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
13/03/2006
Siret
48911323300030
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prise de participation sous toutes formes dans toutes sociétés existantes ou a créer gestion de Ces participations gestion administrative comptable juridique et financière de toutes filiales holding
Adresse
149 AV DU MAINE
75014 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/04/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/01/2012
Siret
48911323300022
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
208 AV DU MAINE
75014 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/01/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/03/2006
Siret
48911323300014
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
44 AV DE LA REPUBLIQUE
92320 , CHATILLON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2012B1895718
Date d'ajout
18/06/2020
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 17-06-2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
12/02/2016
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 10-02-2016 PROROGE LA MISSION DE L'ADMINISTRATEUR JUSQU'AU 15/03/2016
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
16/10/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 15-10-2015 arrête le plan de cession au profit de : la SARL ALESIA DEMENAGEMENT et la SAS ALESIA GARDE-MEUBLES . Sous le n° JP201500011.
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
16/09/2015
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, A PRONONCE, EN DATE DU 16-09-2015, LA RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT ET L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SOUS LE NUMERO JP20150011, DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 11-10-2014, ET A DESIGNE JUGE COMMISSAIRE M. François Thieffry, nomme administrateur : SELARL FHB en la personne de Me Emmanuel Hess, pour la durée du maintient de l'activité et met fin à sa mission en qualité de commissaire à l'exécution du plan , LIQUIDATEUR SELAFA MJA en la personne de Me Frédérique Lévy 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10. LES DECLARATIONS DE CREANCES SONT A DEPOSER AU LIQUIDATEUR DANS LE DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE LA PUBLICATION AU BODACC DU PRESENT JUGEMENT. AVEC POURSUITE D'ACTIVITE JUSQU'AU 16/11/2015
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
23/11/2012
Description
ORDONNANCE DU 13-11-2012 -mission d'administrateur judiciaire de commissaire à l'exécution du plan conduite par Me Denis Facques, transféré à la SELARL FHB en la personne de Me Hess Emmanuel.
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
12/10/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 11-10-2012, arrêtant le plan de redressement, désigne M Gibergues Pierre comme tenu d'exécuter le plan, durée du plan 10 ans, nomme commissaire à l'exécution du plan SELARL FHB en la personne de Me Facques ,met fin à la mission de SELARL FHB en la personne de Me Facques administrateur, sous le numéro JP201100005
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
21/09/2012
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
03/09/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 19/07/2012 prolongeant la période d'observation pour une durée de 2 mois à compter du 24/07/2012
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
15/05/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 29/03/2012 prolongeant la période d'observation pour une durée de 4 mois à compter du 24/03/2012
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
17/10/2011
Description
Jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 15/09/2011 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 24/09/2011
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
08/04/2011
Description
Jugement du tribunal de commerce de Paris, prononce en date du 24/03/2011, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation de paiements le 12/02/2010 désigne Mandataire judiciaire SELAFA MJA en la personne de Me Frédérique LEVY 102 rue du Faubourg Saint Denis 75479 Paris cedex 10. Ouverture RJ sous PATRIMOINES COMMUNS avec : la SA Déménagements GIBERGUES RCS Paris n° 422483123, et ouvre une période d'observation expirant le 24/09/2011. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).