Entreprise : ALTERMONDES INFORMATION - SIREN 489 079 053
Identité
Dénomination
ALTERMONDES INFORMATION
SIREN (siège)
489 079 053
Date d'immatriculation au RNE
23/05/2014
Date de fin de la personne morale
22/05/2113
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2015
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Autre société anonyme coopérative à conseil d'administration
Capital minimum
18500 EUR
Adresse du siège
32 BD DE STRASBOURG 75010 PARIS 10 FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CS 30108
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Bugnot FABRICE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1984
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
André CATHERINE , ANGELE , ISABELLE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1961
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Eloy DAVID , CHRISTIAN , JEAN , RENE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1974
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Bugnot FABRICE , NICOLAS , PAUL , LOUIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1984
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Barre FLORA , JEANNE , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1983
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Hervy BRIGITTE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1955
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Marchand ANNE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1966
Commune de résidence
Paris
Dénomination
OXFAM FRANCE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Dénomination
PLATE FORME POUR LE COMMERCE EQUITABLE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Dénomination
L ECOLE DES METIERS DE L INFORMATION - CFD PAR ABREVIATION L EMI-CFD
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SYFIA INTERNATIONAL
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Montpellier
Dénomination
CABINET THIBOUT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
CRID
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Dénomination
COORDINATION SUD
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/01/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
25/11/2005
Siret
48907905300026
Nom commercial
ALTERMONDES
Code APE
6391Z - Activités des agences de presse
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Production, diffusion de contenus journalistiques ou d'informations sur tous type de support pour le compte d'Altermondes informations ou de tiers, montage, coordination, gestion et participation à des projets de formation au journalisme citoyen et participation, informations, animation, intervention lors événements, conseil médias et organisations évènementiels, culturels, artistiques, éducatifs.
Adresse
32 BD Cs 30108-32 boulevard de Strasbourg
75468 , Paris CEDEX 10 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CS 30108
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/03/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2006
Siret
48907905300018
Code APE
9499Z - Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire
Activité principale
Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire
Adresse
14 PAS DUBAIL
75010 , PARIS 10 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2014B110988
Date d'ajout
16/01/2018
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 16/01/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
31/05/2016
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 31/05/2016, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P201601613, date de cessation des paiements le 18/05/2016, et a désigné : juge commissaire M. Michel Baert liquidateur SELAFA MJA en la personne de Me Frédérique Lévy 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
23/05/2014
Description
Transformation d'une association en coopérative n'entrainant pas la disparition de la personne morale.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).