Entreprise : HOLDEN 77 - SIREN 489 078 014
Identité
Dénomination
HOLDEN 77
SIREN (siège)
489 078 014
Date d'immatriculation au RNE
13/03/2006
Début d’activité
02/01/2006
Date de fin de la personne morale
12/03/2105
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
Rachat immeuble appartenant à la Sco Pyj dont la siège social est à croix - 77 rue Holden
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
300 EUR
Adresse du siège
3 RUE DE LA POTERNE 59310 ORCHIES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONVARLET JEAN-YVES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1956
Commune de résidence
Toufflers
Nom, Prénom(s)
DESCAMPS PIERRE-ANDRE , VINCENT , ALBERT , MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1949
Commune de résidence
Lille
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/01/2006
Siret
48907801400011
Nom commercial
HOLDEN 77
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Rachat immeuble appartenant à la Sco Pyj dont la siège social est à croix - 77 rue Holden
Autres Activités
Rachat immeuble appartenant à la Sco Pyj dont la siège social est à croix - 77 rue Holden
Adresse
3 RUE DE LA POTERNE
59310 , ORCHIES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1769
Date d'ajout
01/04/2015
Description
Modification relative aux associés suite à la cession de aprts par Mme BONVARLET Chrysoline à M Pierre-André DESCAMPS à compter du 19/02/2015 : Partant : BONVARLET Chrysoline, Fabienne, Marie-Anne, Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : DESCAMPS Pierre-André, Vincent, Albert, Marie, Gérant devient Gérant, Associé indéfiniment responsable
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1768
Date d'ajout
01/04/2015
Description
Nomination de Mme BONVARLET Chrysoline en qualité d'associée suite à donation de parts à compter du 19/02/2015.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).