Entreprise : CLP TV CANAL DE LANGUE PORTUGAISE - SIREN 489 054 635
Identité
Dénomination
CLP TV CANAL DE LANGUE PORTUGAISE
Sigle
CLP TV
SIREN (siège)
489 054 635
Date d'immatriculation au RNE
15/03/2006
Date de fin de la personne morale
14/03/2105
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
2938700 EUR
Adresse du siège
15 RUE COGNACQ JAY 75007 PARIS 7 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAPTISTA MAPRIL
Qualité
Directeur général délégué, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1956
Commune de résidence
Pomponne
Nom, Prénom(s)
AMADOR DA SILVA JOSE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1954
Commune de résidence
Nanterre
Nom, Prénom(s)
CASIMIRO DE MATOS CARLOS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1951
Commune de résidence
Ferrieres en Brie
Nom, Prénom(s)
DAMAS ALVES FERNANDO
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1959
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
JERONIMO CESAR
Qualité
Directeur général délégué, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1934
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DOS SANTOS JOAQUIM
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1962
Commune de résidence
La Queue en Brie
Nom, Prénom(s)
MARTO DIAMANTINO
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1946
Commune de résidence
Pomponne
Nom, Prénom(s)
MARTINS MARIO
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1963
Commune de résidence
Aulnay Sous Bois
Nom, Prénom(s)
THEOBALD PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1950
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
LABOUESSE BERNARD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1961
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GASPAR DA SILVA JOSE , MANUEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1956
Commune de résidence
Pomponne
Nom, Prénom(s)
DE SOUSA ANTONIO
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1948
Commune de résidence
Montgeron
Nom, Prénom(s)
DA MOTA MENDES JOSE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1951
Commune de résidence
Le Raincy
Nom, Prénom(s)
DUARTE MARIANO VICTOR , MANUEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1946
Commune de résidence
Semoy
Nom, Prénom(s)
DAS NEVES MANUEL , BATISTA
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1950
Commune de résidence
St Maur des Fosses
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/12/2008
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
26/02/2006
Siret
48905463500029
Code APE
6020B - Édition de chaînes thématiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
EXPLOITATION D'UN SERVICE DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE TELLE QU'AUTORISEE PAR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES EN VIGUEUR COMPRENANT NOTAMMENT LA CONCEPTION LA PRODUCTION LA PROGRAMMATION ET LA DIFFUSION D'EMISSIONS DE TELEVISION Y COMPRIS TOUS MESSAGES ET ANNONCES PUBLICITAIRES.
Adresse
15 RUE 15 rue Cognacq-Jay
75007 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/09/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/02/2006
Siret
48905463500011
Code APE
922E
Adresse
18 RUE LEDRU ROLLIN
94200 , IVRY-SUR-SEINE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
18-20
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2007B0947634
Date d'ajout
23/11/2017
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 23/11/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/12/2008
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, A PRONONCE, EN DATE DU 01.12.2008, L'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SOUS LE NUMERO 083556, DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 17.11.2008, ET A DESIGNE : JUGE COMMISSAIRE MME GUEGAN LIQUIDATEUR SCP BROUARD-DAUDE EN LA PERSONNE DE ME XAVIER BROUARD 34 RUE SAINTE ANNE 75001 PARIS, LES DECLARATIONS DE CREANCES SONT A DEPOSER AU LIQUIDATEUR DANS LES DEUX MOIS DE LA PUBLICATION AU BODACC
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
28/08/2008
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 31-10-2007
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
27/04/2007
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).