Entreprise : SCI LOU COLUMBIER - SIREN 488 992 058
Identité
Dénomination
SCI LOU COLUMBIER
SIREN (siège)
488 992 058
Date d'immatriculation au RNE
08/03/2006
Début d’activité
24/02/2006
Date de fin de la personne morale
07/03/2105
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
ACHAT DE TOUS BIENS IMMOBILIERS PAR TOUS MOYENS - LEUR ADMINISTRATION - LEUR LOCATION - LEUR ENTRETIEN ET AMENAGEMENT
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
3000 EUR
Adresse du siège
43 RUE DU PETIT BOIS 71300 MONTCEAU-LES-MINES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHRAPICKI THERESE
Nom d'usage
HUGUET
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1948
Commune de résidence
MONTCEAU LES MINES
Nom, Prénom(s)
HUGUET SOPHIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1974
Commune de résidence
MONTCEAU LES MINES
Nom, Prénom(s)
HUGUET GERARD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1948
Commune de résidence
MONTCEAU LES MINES
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
24/02/2006
Siret
48899205800013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACHAT DE TOUS BIENS IMMOBILIERS PAR TOUS MOYENS - LEUR ADMINISTRATION - LEUR LOCATION - LEUR ENTRETIEN ET AMENAGEMENT
Autres Activités
ACHAT DE TOUS BIENS IMMOBILIERS PAR TOUS MOYENS - LEUR ADMINISTRATION - LEUR LOCATION - LEUR ENTRETIEN ET AMENAGEMENT
Adresse
43 RUE DU PETIT BOIS
71300 , MONTCEAU-LES-MINES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce du Creusot ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Chalon-sur-Saône décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
185
Date d'ajout
31/01/2007
Description
MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 25/10/2006 : PARTANT : STOCHMAL MICHEL, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CODES STATISTIQUES ATTRIBUES PAR L'INSEE : - NUMERO SIRET : 488 992 058 00013 - CODE A P E : 702C
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).