Entreprise : 2R - SIREN 488 956 863
Identité
Dénomination
2R
SIREN (siège)
488 956 863
Date d'immatriculation au RNE
17/03/2006
Début d’activité
07/04/2006
Date de fin de la personne morale
16/03/2056
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Vente au détail de pièces détachées automobiles de type vente au comptoir aux particuliers comites d'entreprise et professionnels négoce pièces Pl VL agricoles industriels Tp neufs et occasion et réparations véhicules par sous-traitance
Code APE
4532Z - Commerce de détail d'équipements automobiles
Capital social
22950 EUR
Adresse du siège
160 RTE DE PUITS BERTEAU 18100 VIERZON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RODRIGUES ALCINO
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1968
Commune de résidence
MEREAU
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
07/04/2006
Siret
48895686300028
Code APE
4532Z - Commerce de détail d'équipements automobiles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Vente au détail de pièces détachées automobiles de type vente au comptoir aux particuliers comites d'entreprise et professionnels négoce pièces Pl VL agricoles industriels Tp neufs et occasion et réparations véhicules par sous-traitance
Adresse
160 RTE DE PUITS BERTEAU
18100 , VIERZON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/04/2006
Siret
48895686300010
Code APE
4532Z - Commerce de détail d'équipements automobiles
Activité principale
Commerce de détail d'équipements automobiles
Adresse
26 B RUE DE LA SOCIETE FRANCAISE
18100 , VIERZON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1654
Date d'ajout
21/04/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/03/2010 : Partant : GESSET Pascal Christophe Pierre, Gérant(e)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3232
Date d'ajout
25/07/2008
Description
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE DU 30.06.08 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/07/2008 : Nouveau : GESSET Pascal Christophe Pierre, GÉRANT(E)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).