Entreprise : GAEC PICHONNEAU-GOISLARD - SIREN 488 954 132
Identité
Dénomination
GAEC PICHONNEAU-GOISLARD
SIREN (siège)
488 954 132
Date d'immatriculation au RNE
09/03/2006
Début d’activité
30/01/2006
Date de fin de la personne morale
08/03/2105
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
Bovins lait
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital social
131280 EUR
Adresse du siège
LD LA MORINIERE 49120 CHEMILLE-EN-ANJOU FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Chanzeaux
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PICHONNEAU FRANCOIS
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1987
Commune de résidence
Chemillé-en-Anjou
Nom, Prénom(s)
PICHONNEAU JEAN-MICHEL , MICHEL
Nom d'usage
PICHONNEAU
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1962
Commune de résidence
Chemillé-en-Anjou
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/01/2006
Siret
48895413200012
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Bovins lait
Autres Activités
Culture de céréales (à l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses,Élevage de vaches laitières
Adresse
LD LA MORINIERE
49120 , CHEMILLE-EN-ANJOU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Chanzeaux
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3843
Date d'ajout
27/03/2009
Description
Transformation de la société à compter du 24/03/2009 Ancienne forme : Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Nouvelle forme : Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Augmentation de capital à compter du 24/03/2009 Ancien : 65640 EUR Nouveau : 131280 EUR Changement de dénomination à compter du 24/03/2009 Ancienne : PICHONNEAU-GOISLARD Nouvelle : GAEC PICHONNEAU-GOISLARD Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 24/03/2009 : Nouveau : PICHONNEAU François, Co-Gérant
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).