Entreprise : FENEXTRA - SIREN 488 938 275
Identité
Dénomination
FENEXTRA
SIREN (siège)
488 938 275
Date d'immatriculation au RNE
14/03/2006
Date de fin de la personne morale
13/03/2105
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2006
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
1 B RUE DU MARECHAL FOCH 94350 VILLIERS-SUR-MARNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GOMA BASSEM
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1982
Commune de résidence
Le Blanc-Mesnil
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/08/2010
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/03/2006
Siret
48893827500010
Enseigne
FENEXTRA
Code APE
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Négoce et vente au détail, en gros, demi-gros de menuiserie, bois, PVC, aluminium, commercialisation, import export, gestion et développement d'opérations liées aux activités de la société.
Adresse
1 B RUE 1 bis Rue du Maréchal Foch
94350 , Villiers-sur-Marne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
94423
Date d'ajout
29/05/2012
Description
Radiation d'office art 42 Al 1 décret du 30.05.84- est radié d 'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
93850
Date d'ajout
18/05/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 16/05/2012 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : M. Danjon Yvon , nom du liquidateur : Selarl Smj
Numéro d'observation
44911
Date d'ajout
31/08/2010
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil prononce en date du 31/08/2010 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2010J00736 , date de cessation des paiements le 01/10/2009 , désigne juge commissaire M. Danjon Yvon , juge commissaire suppléant M. Boonen Jean François , liquidateur Selarl Smj 6 bis Route Jean-Baptiste Oudry 94000 Créteil , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).