Entreprise : EUROCEVENNES - SIREN 488 920 620
Identité
Dénomination
EUROCEVENNES
SIREN (siège)
488 920 620
Date d'immatriculation au RNE
13/03/2006
Début d’activité
22/02/2006
Date de fin de la personne morale
12/03/2105
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
31/12/2006
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Achat, revente de produits manufacturés, transformation de produits, importation, exportation, franchise, installation de tous commerces.
Code APE
4690Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
RTE DE ST MARTIAL 30440 SUMENE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
QUARTIER DE LA VIERGE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAZIN PATRICE , JEAN , RENE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1954
Commune de résidence
Sumène
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/02/2006
Siret
48892062000017
Code APE
4690Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Achat, revente de produits manufacturés, transformation de produits, importation, exportation, franchise, installation de tous commerces.
Adresse
RTE DE ST MARTIAL
30440 , SUMENE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
QUARTIER DE LA VIERGE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F23/014325
Date d'ajout
17/05/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 17/05/2023 prononçant la liquidation judiciaire immédiate. Liquidateur judiciaire : SELARL SBCMJ 22 rue Taisson 30100 Alès. Date de cessation des paiements : 01/01/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F16/001927
Date d'ajout
02/02/2016
Description
Modification relative aux dirigeants à compter du 05.01.2016 PORTA Brigitte Fernande nom d'usage : BAZIN Brigitte n'est plus gérant BAZIN Patrice Jean René nom d'usage : BAZIN Patrice devient gérant
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).