Entreprise : CAZAFER - SIREN 488 906 819
Identité
Dénomination
CAZAFER
SIREN (siège)
488 906 819
Date d'immatriculation au RNE
09/03/2006
Début d’activité
28/02/2006
Date de fin de la personne morale
08/03/2105
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Fabrication et négoce de tous articles de ferronnerie et articles de décoration intérieure
Code APE
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
RUE DU FER A CHEVAL 12850 ONET-LE-CHATEAU FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA BEL AIR
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AZAIS LAURENT , FERNAND
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1967
Commune de résidence
ONET LE CHATEAU
Nom, Prénom(s)
CAMPOS JOAQUIM
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1964
Commune de résidence
MONTEILS
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/02/2006
Siret
48890681900013
Nom commercial
FORGES DE RODEZ
Enseigne
FORGES DE RODEZ
Code APE
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Fabrication et négoce de tous articles de ferronnerie et articles de décoration intérieure
Adresse
RUE DU FER A CHEVAL
12850 , ONET-LE-CHATEAU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA BEL AIR
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
6003
Date d'ajout
27/09/2019
Description
Jugement du 01/07/2015 du Tribunal de Grande Instance de Rodez prononçant à l'encontre de CAMPOS Joaquim l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de cinq ans
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
806
Date d'ajout
15/02/2018
Description
Radiation du RCS le 15/02/2018 avec effet au 13/02/2018 JUGEMENT DU 13/02/2018, CLOTURANT LES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE PAR SUITE DE L'INSUFFISANCE DE L'ACTIF.
Numéro d'observation
1418
Date d'ajout
28/03/2013
Description
En date du 22/03/2013, Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Rodez DESIGNANT la SELARL FHB, représentée par Maître Jean-François BLANC, 2, rue d'Athènes, 12000 RODEZ en qualité d'Administrateur Judiciaire en remplacement de Maître Jean-François BLANC à compter du 01/02/2013.
Numéro d'observation
403
Date d'ajout
25/01/2013
Description
En date du 22/01/2013, Jugement prononçant la Liquidation Judiciaire de la susdite société. A confirmé Monsieur Bernard CHARRIE en qualite de Juge-commissaire et Monsieur Jean-François BOUTONNET en qualité de Juge-commissaire suppléant. A nommé Maître Vincent AUSSEL, 266, place Ernest GRANIER en qualité de Mandataire Liquidateur et a maintenu au 24/04/2012 la date de cessation des paiements, sans poursuite d'activité.
Numéro d'observation
4634
Date d'ajout
24/10/2012
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) EN DATE DU 23/10/2012, JUGEMENT AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE SIX MOIS Date d'effet : 23/10/2012
Numéro d'observation
3482
Date d'ajout
26/07/2012
Description
Par Jugement en date du 24/07/2012, le Tribunal de Commerce de Rodez A MAINTENU la procédure de Redressement Judiciaire et A RENVOYE l'examen de l'affaire au 23/10/2012.
Numéro d'observation
2517
Date d'ajout
24/05/2012
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 22/05/2012, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SUSDITE SOCIETE. A NOMME M. CHARRIE Bernard COMME JUGE-COMMISSAIRE, A NOMME M. BOUTONNET Jean-François COMME JUGE-COMMISSAIRE SUPPLEANT. A NOMME Maître Vincent AUSSEL demeurant 266, Place Ernest Granier 34000 MONTPELLIER COMME MANDATAIRE JUDICIAIRE. A FIXE AU 24/04/2012 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS ET A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION DE SIX MOIS. A NOMME Maître Jean-François BLANC demeurant 2, rue d'Athènes 12000 RODEZ EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE AVEC MISSION D'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion. Date d'effet : 22/05/2012
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).