Entreprise : SCCV VASSEUR - SIREN 488 896 705
Identité
(Entreprise radiée le 18/10/2017)
Dénomination
SCCV VASSEUR
SIREN (siège)
488 896 705
Date d'immatriculation au RNE
02/03/2006
Fermeture de l'établissement - 48889670500016
- Date d'effet de la fermeture : 29/09/2017
Date de fin de la personne morale
01/03/2011
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
65 RUE DES VIGNES 31200 TOULOUSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUCROS JEROME
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1967
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
AGATE FLORENCE
Nom d'usage
DUCROS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1970
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
MATEOS Y JARA JEAN-MARC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1968
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
DUCROS FREDERIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1965
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/09/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/2006
Siret
48889670500016
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ACQUISITION PAR VOIE D'ACHAT OU D'APPORT DE TOUS IMMEUBLES ET LA CONSTRUCTION SUR CEUX CI DE TOUS BIENS DE TOUTES DESTINATIONS LA VENTE EN TOTALITE OU PAR LOTS DE CES BIENS A TERME EN ETAT FUTUR D'ACHEVEMENT OU APRES ACHEVEMENT
Adresse
65 RUE 65 Rue des Vignes
31200 , Toulouse - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F17/028408
Date d'ajout
18/10/2017
Description
Radiation en date du 18/10/2017 - Clôture des opérations de liquidation 29/09/2017 (Assemblée générale en date du 29/09/2017).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/028405
Date d'ajout
18/10/2017
Description
Prorogation de l'immatriculation pour une durée d'un an pour les besoins de la liquidation (article R 123-131 du code de commerce) à compter du 21.02.2017 jusqu'au 20.02.2018.
Numéro d'observation
F14/005219
Date d'ajout
21/02/2014
Description
Dissolution de la société du fait de l'arrivée du terme à compter du 02/03/2011 - Siège de la liquidation : 65 Rue des Vignes 31200 TOULOUSE - Publicité dans un journal d'annonces légales : La Gazette du Midi du 24/02/2014
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).