Entreprise : SOCIETE CIVILE LES MONTS - SIREN 488 890 948
Identité
(Entreprise radiée le 17/12/2019)
Dénomination
SOCIETE CIVILE LES MONTS
Sigle
SCI LES MONTS
SIREN (siège)
488 890 948
Date d'immatriculation au RNE
23/03/2006
Fermeture de l'établissement - 48889094800018
- Date d'effet de la fermeture : 24/11/2019
Date de fin de la personne morale
22/03/2105
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
500 EUR
Adresse du siège
LD PRA LOUP 04400 UVERNET-FOURS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
N° 43 SECTION A B
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PANCRAZI MARIE , JOSE
Nom d'usage
GUTIERREZ
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1951
Commune de résidence
Roquevaire
Nom, Prénom(s)
GUTIERREZ MARION
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1988
Commune de résidence
Roquevaire
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/11/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
08/02/2006
Siret
48889094800018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquistion administration et la gestion par location ou autrement Detous immeubles et biens immobiliers et notamment d' un terrain sis à Pra-Loup
Adresse
LD NO 43 section à B
04400 , Uvernet-fours - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Lieudit Pra-Loup
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5881
Date d'ajout
17/12/2019
Description
Radiation du RCS le 17/12/2019 avec effet au 24/11/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5760
Date d'ajout
11/12/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 24/11/2019 Liquidateur : GUTIERREZ Marie, Jose Le siège de la liquidation est fixé à : 125 chemin de la Caou Nord la Cauvine 13360 Roquevaire Journal d'annonces légales : TPBM Semaine Provence en date du 11/12/2019
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Digne ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Manosque. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Manosque décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).