Entreprise : FINANCIERE STA - SIREN 488 886 169
Identité
Dénomination
FINANCIERE STA
SIREN (siège)
488 886 169
Date d'immatriculation au RNE
14/03/2007
Début d’activité
02/03/2007
Date de fin de la personne morale
13/03/2105
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2006
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Prise de participation dans toute société et gestion des participations prestations de services
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
12 CHE DU TILLON 44160 BESNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GAUDARD JULIEN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1974
Commune de résidence
Besné
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/03/2007
Siret
48888616900025
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Prise de participation dans toute société et gestion des participations prestations de services
Autres Activités
Prise de participation dans toute société et gestion des participations prestations de services
Adresse
12 CHE DU TILLON
44160 , BESNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/03/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/02/2006
Siret
48888616900017
Code APE
741J
Adresse
3 PL PIERRE MONNEREAU
85260 , LES BROUZILS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
20/03/2007
Description
140020070320 ********* SARL transfert siège ds ressort 1 gérant Date d'effet de la formalité: 03/02/2007 ... Nouvel établissement principal : 12 Che Du Tillon 44160 BESNE Activité : Prise de participation dans toute société et gestion des participations prestations de services GERANT : M. GAUDARD Julien. ancien siège: 3 Pl Piere Monnereau 85260 LES BROUZILS RCS LA ROCHE SUR YON
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
20/03/2007
Description
Transfert du siège & de l'établissement principal de 3 Pl Pierre Monnereau 85260 LES BROUZILS RCS LA ROCHE SUR YON exploité du 27/02/2006 au 01/03/200 7 A compter du 02/03/2007
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).