Entreprise : COTENTIN FORMATION ROUTIERE - SIREN 488 811 621
Identité
Dénomination
COTENTIN FORMATION ROUTIERE
SIREN (siège)
488 811 621
Date d'immatriculation au RNE
28/02/2006
Début d’activité
02/05/2006
Date de fin de la personne morale
27/02/2105
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
ECOLE DE CONDUITE ET DE SECURITE ROUTIERE, FORMATION BEPECASER, STAGE DE SENSIBILISATION A LA SECURITE ROUTIERE ( CENTRE DE RECUPERATION DE POINTS)
Code APE
8553Z - Enseignement de la conduite
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
9 RUE DE L'EGLISE 50700 VALOGNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
GROUPE CFR SECCAM
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Valognes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/05/2006
Siret
48881162100017
Code APE
8553Z - Enseignement de la conduite
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
École de conduite et de sécurité routière, formation, Bepecaser, stage de sensibilisation à la sécurité routière, centre de récupération de points
Adresse
9 RUE DE L'EGLISE
50700 , VALOGNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/02/2020
Siret
48881162100025
Code APE
8553Z - Enseignement de la conduite
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
école de conduite et de sécurité routière stage de sensibilisation à la sécurité routière
Adresse
LA MAISON BERTRAND
50470 , TOLLEVAST - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1952
Date d'ajout
20/09/2013
Description
Transformation de la société à compter du 01/08/2013 Ancienne forme : Société à responsabilité limitée (SARL). Nouvelle forme : Société par actions simplifiée (SAS) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/08/2013 : Nouveau : SANSON Virginie, Régine, Christiane, Directeur général Changement de qualité : RENET Damien Gérant devient Président AGE du 01/08/2013. La presse de la Manche du 03/08/2013.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1996
Date d'ajout
28/08/2008
Description
libération du capital social de la société pour le fixer à 5000 euros à compter du 19/06/08- agm du 19/06/08-
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).