Entreprise : INSTITUT SUPERIEUR DE L'ENTREPRISE D'EVREUX - SIREN 488 766 890
Identité
Dénomination
INSTITUT SUPERIEUR DE L'ENTREPRISE D'EVREUX
Sigle
ISEEV
SIREN (siège)
488 766 890
Date d'immatriculation au RNE
03/02/2012
Date de fin de la personne morale
02/02/2105
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
9 RUE A D SAKHAROV 76130 MONT-SAINT-AIGNAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CAUCHY JEAN-FABRICE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1950
Commune de résidence
Paris 08
Nom, Prénom(s)
CHOKO NICOLAS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1949
Commune de résidence
Paris 08
Dénomination
CAUCHY-CHAUMONT & Associés - SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris 08
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/06/2012
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
26/01/2006
Siret
48876689000021
Code APE
8559A - Formation continue d'adultes
Nature de l'établissement
Activité principale
Formation continue d'adultes
Adresse
9 RUE A D SAKHAROV
76130 , MONT-SAINT-AIGNAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/12/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/01/2006
Siret
48876689000013
Nom commercial
RISE EVREUX
Code APE
8559A - Formation continue d'adultes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
activités de formation d'enseignement toutes activités a but educatif toutes activités d' enseignement supérieur de formation première ou continue de formation professionnelle
Adresse
3 RUE 3 Rue Guillaume Costeley
27000 , Évreux - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10629
Date d'ajout
08/10/2021
Description
Clôture de la procédure pour insuffisance d'actif et autorisation pour les créanciers de reprendre des actions individuelles à l'encontre du débiteur. Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce. jugement Tribunal de commerce NANTERRE en date du 30/06/2021.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10629
Date d'ajout
08/10/2021
Description
jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 22/06/2012 prononçant la liquidation judiciaire
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
10/02/2012
Description
Radiation d'office par suite du transfert du siège à 9 rue sakharov 76130 Mont Saint Aignan Rc rouen 2012B169 Le 03/02/2012
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
15/11/2011
Description
Jugement du tribunal de commerce de NANTERRE en date du 25/10/2011 prononcant le redressement judiciaire fixe provisoirement au 30 septembre 2011 la date de cessation de paiements juge commissaire: M Jérome MANDRILLON Administrateur judiciaire : Maitre Francisque GAY 3 avenue de Madrid 92200 Neuilly sur Seine lequel aura pour mission d'assister le débieur pour tous les actes relatifs à la gestion Mandataire judiciaire SCP B.T.S.G.Mission conduite par Maitre Marc SENECHAL 3-5-7, avenue Paul doumer 92500 RUEIL MALMAISON Durée de la période d'observation : six mois
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
10/12/2009
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite à décision du 10/12/2009.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/03/2006
Description
Historique des observations depuis le 01/03/2006 : JOURNAL PUBLICATEUR: L'IMPARTIAL
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Modification en date du 10 décembre 2009 enregistrée au greffe d'Evreux sous le numéro 1 : Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social, suite à décision du 10/12/2009. Mention du tribunal de commerce d'Evreux du 15 novembre 2011 : Par jugement en date du 25/10/2011, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé le redressement judiciaire, fixé provisoirement au 30 septembre 2011 la date de cessation des paiements et nommé : - juge-commissaire : M. Jérôme MANDRILLON - administrateur judiciaire : Me Francisque GAY, 3 avenue de Madrid 92200 Neuilly-sur-Seine, lequel aura pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion. Mandataire judiciaire : SCP B.T.S.G. Mission conduite par Maître Marc SENECHAL 3-5-7, avenue Paul Doumer 92500 RUEIL MALMAISON. Durée de la période d'observation : six mois.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).