Entreprise : SCI IMMOLYS - SIREN 488 748 328
Identité
Dénomination
SCI IMMOLYS
SIREN (siège)
488 748 328
Date d'immatriculation au RNE
21/02/2006
Début d’activité
01/02/2006
Date de fin de la personne morale
20/02/2056
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition d'immeubles bâtis ou non bâtis, construction et aménagement d'immeubles gestion administration exploitation par bail location ou autrement desdits immeubles
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
252000 EUR
Adresse du siège
44 RUE DU COMMERCE LA LOGE DU BUISSON 49110 MAUGES-SUR-LOIRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
La Chapelle Saint-Florent
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLANCHARD JEAN-MARC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1964
Commune de résidence
Val-du-Layon
Nom, Prénom(s)
VERDE PHILIPPE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1971
Commune de résidence
Montrevault sur Evre
Dénomination
VINOLYS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Val-du-Layon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/2006
Siret
48874832800025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition d'immeubles bâtis ou non bâtis, construction et aménagement d'immeubles gestion administration exploitation par bail location ou autrement desdits immeubles
Autres Activités
Acquisition d'immeubles bâtis ou non bâtis, construction et aménagement d'immeubles gestion administration exploitation par bail location ou autrement desdits immeubles
Adresse
44 RUE DU COMMERCE LA LOGE DU BUISSON
49110 , MAUGES-SUR-LOIRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
La Chapelle Saint-Florent
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/04/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/2006
Siret
48874832800017
Code APE
702C
Adresse
22 RUE PASTEUR
49190 , VAL-DU-LAYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8285
Date d'ajout
14/09/2007
Description
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL A COMPTER DU 16/04/2007 : ANCIENNE ADRESSE : 22 RUE PASTEUR 49750 ST LAMBERT DU LATTAY NOUVELLE ADRESSE : 44 RUE DU COMMERCE LA LOGE DU BUISSON 49410 LA CHAPELLE ST FLORENT TRANSFERT DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL A COMPTER DU 16/04/2007 : ANCIENNE ADRESSE : 22 RUE PASTEUR 49750 ST LAMBERT DU LATTAY NOUVELLE ADRESSE : 44 RUE DU COMMERCE LA LOGE DU BUISSON 49410 LA CHAPELLE ST FLORENT
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).