Entreprise : ENERGIA SAS - SIREN 488 648 585
Identité
(Entreprise radiée le 14/10/2022)
Dénomination
ENERGIA SAS
SIREN (siège)
488 648 585
Date d'immatriculation au RNE
17/02/2006
Fermeture de l'établissement - 48864858500013
- Date d'effet de la fermeture : 14/10/2022
Date de fin de la personne morale
16/02/2105
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2007
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
300000 EUR
Adresse du siège
21 RUE DE L'AUBETTE DE MAGNY 95500 GONESSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SAADE ANTOINE , FARID
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1953
Commune de résidence
Gonesse
Nom, Prénom(s)
CHOMBART JEAN-LOUIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1952
Commune de résidence
Montreuil
Nom, Prénom(s)
DUCROS GUY
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1953
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
SAADE RAYMOND
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1958
Commune de résidence
Gonesse
Nom, Prénom(s)
BANNOUT SAMIH , HUSSEIN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1949
Commune de résidence
Paris 18e Arrondissement
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/10/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
16/02/2006
Siret
48864858500013
Nom commercial
ENERGIA
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Ingenierie en matière de station électrique, négoce international, inspection de qualité.
Adresse
21 RUE 21 Rue DE L'AUBETTE DE MAGNY
95500 , Gonesse - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
41908
Date d'ajout
14/10/2022
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 14/10/2022, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SCP Canet prise en la personne de Me Patrick Canet . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 14/10/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
41908
Date d'ajout
14/10/2022
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé.
Numéro d'observation
10947
Date d'ajout
07/03/2022
Description
Le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé en date du 07/03/2022, l'ouverture de la liquidation judiciaire et a décidé de l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sous le numéro 2022J00127 date de cessation des paiements le 07/03/2021 et a désigné liquidateur SCP Canet prise en la personne de Me Patrick Canet 1 Rue de la Citadelle 95300 Pontoise . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc . Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 3 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. Nature de la procédure d'insolvabilité : non concernée .
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).